EUGENIO MARTINEZ MARTINEZ
Informe ejecutivo de EUGENIO MARTINEZ MARTINEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE EUGENIO MARTINEZ MARTINEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANTENIMIENTOS MERCURIO PLASTICS SL | Administrador Unico | 27/06/2013 | |
ASTILLEROS MERCURIO PLASTICS SL | Administrador Unico | 27/06/2013 | |
COCOFIVE CORPORATION SL | Consejero | 17/05/2012 |
VINCULACIONES DE EUGENIO MARTINEZ MARTINEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EUGENIO MARTINEZ MARTINEZ
Empresa: MERCURIO SHIPYARD SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Antonio Fernandez Saez
- Eugenio Martinez Martinez
- Joaquin Martinez Miras
- Juan Moreno Portillo
Consejero
- Antonio Fernandez Saez
- Eugenio Martinez Martinez
- Joaquin Martinez Miras
- Juan Moreno Portillo
Presidente
- Eugenio Martinez Martinez
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2927 , F 44, S 8, H MU 80126, I/A 2 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-30
Empresa: ASTILLEROS MERCURIO PLASTICS SL
Administrador Unico
- Eugenio Martinez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1357 , F 222, S 8, H MU 23805, I/A 9 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-30
Empresa: ASTILLEROS MERCURIO PLASTICS SL
Administrador Solidario
- Eugenio Martinez Martinez
- Francisco Fuentes Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1357 , F 222, S 8, H MU 23805, I/A 9 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-30
Empresa: MANTENIMIENTOS MERCURIO PLASTICS SL
Administrador Unico
- Eugenio Martinez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2311 , F 93, S 8, H MU 55335, I/A 2 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-30
Empresa: MANTENIMIENTOS MERCURIO PLASTICS SL
Administrador Solidario
- Eugenio Martinez Martinez
- Francisco Fuentes Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2311 , F 93, S 8, H MU 55335, I/A 2 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-30
Empresa: ASTILLEROS DE CARTAGENA SL
Administrador Unico
- Eugenio Martinez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1009 , F 153, S 8, H MU 18732, I/A 11 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-30
Empresa: MERCURIO SHIPYARD SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Antonio Fernandez Saez
- Eugenio Martinez Martinez
- Joaquin Martinez Miras
- Juan Moreno Portillo
Consejero
- Antonio Fernandez Saez
- Eugenio Martinez Martinez
- Joaquin Martinez Miras
- Juan Moreno Portillo
Presidente
- Eugenio Martinez Martinez
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2927 , F 40, S 8, H MU 80126, I/A 1 (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-235-30
Empresa: COCOFIVE CORPORATION SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2886 , F 171, S 8, H MU 78503, I/A 1 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-30
Empresa: ASTILLEROS DE CARTAGENA SL
Administrador Unico
- Eugenio Martinez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1009 , F 153, S 8, H MU 18732, I/A 10 (28/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-87-30
Empresa: ASTILLEROS DE CARTAGENA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Eugenio Martinez Martinez
- Francisco Fuentes Garcia
- Pedro Saura Cabello
Presidente
Secretario
- Eugenio Martinez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1009 , F 153, S 8, H MU 18732, I/A 10 (28/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-87-30
Información de EUGENIO MARTINEZ MARTINEZ
Mostramos los datos de EUGENIO MARTINEZ MARTINEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EUGENIO MARTINEZ MARTINEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos