EUGEN ANTOHI
Informe ejecutivo de EUGEN ANTOHI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE EUGEN ANTOHI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAYLA PHARMACEUTICALS SL | Apoderado Solidario | 28/06/2013 |
VINCULACIONES DE EUGEN ANTOHI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EUGEN ANTOHI
Empresa: MAYLA PHARMACEUTICALS SL
Apoderado Solidario
- Eugen Antohi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43261 , F 47, S 8, H B 421811, I/A 4 (28/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-08
Empresa: MAYLA PHARMACEUTICALS SL
Administrador Unico
- Eugen Antohi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43261 , F 47, S 8, H B 421811, I/A 3 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-08
Empresa: MAYLA PHARMACEUTICALS SL
Administrador Unico
- Eugen Antohi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43261 , F 43, S 8, H B 421811, I/A 1 (28/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-130-08
Empresa: WALMARK SPAIN SL
Administrador Unico
- Eugen Antohi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40703 , F 47, S 8, H B 372149, I/A 3 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-08
Información de EUGEN ANTOHI
Mostramos los datos de EUGEN ANTOHI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EUGEN ANTOHI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos