EUESDEN ALBY JACK
Informe ejecutivo de EUESDEN ALBY JACK
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE EUESDEN ALBY JACK
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUESDEN HOLDING SL | Administrador Unico | 11/05/2023 | |
EUESDEN HOLDING SL | Socio Unico | 11/05/2023 | |
IMPERIAL PROPERTIES ILLETES SL | Administrador Solidario | 15/06/2018 |
VINCULACIONES DE EUESDEN ALBY JACK
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EUESDEN ALBY JACK
Empresa: AJE BALEARIC REALTY SL
Administrador Unico
- Euesden Alby Jack
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2979 , F 92, S 8, H PM 95420, I/A 2 (15/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-07
Empresa: EUESDEN HOLDING SL
Administrador Unico
- Euesden Alby Jack
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 60, S 8, H PM 96839, I/A 1 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-07
Empresa: EUESDEN HOLDING SL
Socio Único
- Euesden Alby Jack
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 60, S 8, H PM 96839, I/A 1 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-07
Empresa: AJE BALEARIC REALTY SL
Administrador Unico
- Euesden Alby Jack
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2979 , F 90, S 8, H PM 95420, I/A 1 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-07
Empresa: AJE BALEARIC REALTY SL
Socio Único
- Euesden Alby Jack
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2979 , F 90, S 8, H PM 95420, I/A 1 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-07
Empresa: IMPERIAL PROPERTIES ILLETES SL
Administrador Solidario
- Edwards Paul Terence
- Euesden Alby Jack
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 105, S 8, H PM 84031, I/A 2 (15/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-07
Información de EUESDEN ALBY JACK
Mostramos los datos de EUESDEN ALBY JACK que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EUESDEN ALBY JACK, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos