EUDALD BUSQUETS MUSQUERA
Informe ejecutivo de EUDALD BUSQUETS MUSQUERA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE EUDALD BUSQUETS MUSQUERA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GIRODRINKS SL | Administrador Unico | 27/03/2018 |
VINCULACIONES DE EUDALD BUSQUETS MUSQUERA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EUDALD BUSQUETS MUSQUERA
Empresa: EXQUISIT SELECCIONS SL
Liquidador
- Eudald Busquets Musquera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 829 , F 87, S 8, H GI 15902, I/A 5 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-17
Empresa: EXQUISIT SELECCIONS SL
Administrador Unico
- Eudald Busquets Musquera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 829 , F 87, S 8, H GI 15902, I/A 5 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-17
Empresa: GIRODRINKS SL
Administrador Unico
- Eudald Busquets Musquera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 953 , F 49, S 8, H GI 17537, I/A 12 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-17
Empresa: GIRODRINKS SL
Consejero Delegado
- Eudald Busquets Musquera
Consejero
- Eudald Busquets Musquera
- Rabionet Rich Francesc
- Rodriguez Monteys Jose Maria
Presidente
- Eudald Busquets Musquera
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 953 , F 49, S 8, H GI 17537, I/A 12 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-17
Empresa: HOSTALI SL
Consejero Delegado
- Eudald Busquets Musquera
Consejero
- Eudald Busquets Musquera
- Jaime Areny Sola
- Jordi Nadal Queralt
- Jose Maria Ferrer Barnes
- Jose Punset Roura
- Pere Altimir Pintat
- Rabionet Rich Francesc
Presidente
Secretario
- Eudald Busquets Musquera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1625 , F 48, S 8, H GI 27436, I/A 7 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-17
Empresa: EXQUISIT SELECCIONS SL
Administrador Unico
- Eudald Busquets Musquera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 829 , F 87, S 8, H GI 15902, I/A 4 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-17
Información de EUDALD BUSQUETS MUSQUERA
Mostramos los datos de EUDALD BUSQUETS MUSQUERA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EUDALD BUSQUETS MUSQUERA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos