ETXEBERRIA LETE PEDRO
Informe ejecutivo de ETXEBERRIA LETE PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ETXEBERRIA LETE PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BERIPESCA SEAFOOD SL | Auditor | 05/08/2024 | |
AYA AGUIRRE Y ARANZABAL SA | Auditor Suplente | 23/07/2019 | |
HANNA INSTRUMENTS SL | Auditor Suplente | 17/04/2018 | |
BERIPESCA SEAFOOD SL | Auditor Suplente | 23/02/2018 | |
ECHAGUE ETXEA SL | Administrador Unico | 29/09/2015 | |
SOCIEDAD DEPORTIVA EIBAR SAD | Auditor | 12/09/2014 | |
GAINDU SL | Auditor | 27/12/2010 | |
AGUIRREGOMEZCORTA Y MENDICUTE SA | Auditor | 19/01/2009 |
VINCULACIONES DE ETXEBERRIA LETE PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ETXEBERRIA LETE PEDRO
Empresa: BERIPESCA SEAFOOD SL
Auditor Suplente
Auditor
- Etxeberria Lete Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 28385, I/A 8 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-48
Empresa: ACIDALIA EUROGROUP SA
Auditor Suplente
Auditor
- Etxeberria Lete Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5058 , F 5, S 8, H BI 54822, I/A 7 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-48
Empresa: HANNA INSTRUMENTS SL
Auditor Suplente
- Etxeberria Lete Pedro
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1031 , F 149, S 8, H SS 1103, I/A 18 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-20
Empresa: BERIPESCA SEAFOOD SL
Auditor Suplente
- Etxeberria Lete Pedro
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3926 , F 146, S 8, H BI 28385, I/A 6 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-48
Empresa: AYA AGUIRRE Y ARANZABAL SA
Auditor Suplente
- Etxeberria Lete Pedro
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 40, S 8, H SS 8347, I/A 30 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-20
Empresa: NEURTEK SA
Auditor Suplente
- Etxeberria Lete Pedro
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2666 , F 122, S 8, H SS 2472, I/A 35 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-8-20
Empresa: ACIDALIA EUROGROUP SA
Auditor Suplente
Auditor
- Etxeberria Lete Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5058 , F 4, S 8, H BI 54822, I/A 4 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-48
Empresa: HANNA INSTRUMENTS SL
Auditor Suplente
- Etxeberria Lete Pedro
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1031 , F 149, S 8, H SS 1103, I/A 17 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-20
Empresa: BERIPESCA SEAFOOD SL
Auditor Suplente
- Etxeberria Lete Pedro
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3926 , F 145, S 8, H BI 28385, I/A 4 (23/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-48
Empresa: ECHAGUE ETXEA SL
Administrador Unico
- Etxeberria Lete Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5565 , F 185, S 8, H BI 66855, I/A 1 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-48
VER MAS ACTOS
Información de ETXEBERRIA LETE PEDRO
Mostramos los datos de ETXEBERRIA LETE PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ETXEBERRIA LETE PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos