ETXARRI IRURE PATRICIA JULIA
Informe ejecutivo de ETXARRI IRURE PATRICIA JULIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ETXARRI IRURE PATRICIA JULIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GARAIA AHOLKULARITZA SL | Administrador Unico | 10/01/2013 |
VINCULACIONES DE ETXARRI IRURE PATRICIA JULIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ETXARRI IRURE PATRICIA JULIA
Empresa: DRAP SATEN SL
Administrador Unico
- Etxarri Irure Patricia Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 15196, I/A 4 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-20
Empresa: DRAP SATEN SL
Administrador Unico
- Etxarri Irure Patricia Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1734 , F 117, S 8, H SS 15196, I/A 2 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-20
Empresa: GARAIA AHOLKULARITZA SL
Administrador Unico
- Etxarri Irure Patricia Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2584 , F 170, S 8, H SS 35080, I/A 1 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-20
Información de ETXARRI IRURE PATRICIA JULIA
Mostramos los datos de ETXARRI IRURE PATRICIA JULIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ETXARRI IRURE PATRICIA JULIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos