ETREROS DELGADO ANGEL FRANCISCO
Informe ejecutivo de ETREROS DELGADO ANGEL FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ETREROS DELGADO ANGEL FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FISCASER SL | Socio Unico | 22/11/2021 | |
FISCASER SL | Apoderado | 21/10/2016 |
VINCULACIONES DE ETREROS DELGADO ANGEL FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ETREROS DELGADO ANGEL FRANCISCO
Empresa: FISCASER SL
Socio Único
- Etreros Delgado Angel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13318 , F 130, S 8, H M 215855, I/A 12 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-28
Empresa: FISCASER SL
Apoderado
- Etreros Delgado Angel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13318 , F 127, S 8, H M 215855, I/A 9 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-28
Empresa: FISCASER SL
Administrador Unico
- Etreros Delgado Angel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13318 , F 127, S 8, H M 215855, I/A 8 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-28
Empresa: EL PAGO DE LAS ANIMAS SL
Liquidador
- Etreros Delgado Angel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 384 , F 30, S 8, H LO 4726, I/A 4 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-26
Empresa: EL PAGO DE LAS ANIMAS SL
Administrador Unico
- Etreros Delgado Angel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 384 , F 30, S 8, H LO 4726, I/A 4 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-26
Empresa: MAHOU SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Abad Panadero Fernando
- Abad Panadero Fernando
- Bravo Casado Juan
- Bravo Casado Juan
- Castillo Acha Begoña
- Domingo Domingo Jesus
- Etreros Delgado Angel Francisco
- Etreros Delgado Angel Francisco
- Etreros Delgado Angel Francisco
- Gonzalez Perez Elena
- Mauri Majos Joaquin
- Navarro Ceballos Mariano
- Rodriguez-toquero Ramos Alberto
- Rubia Consuegra Manuel
- Souza Peñalosa Fernando
- Souza Peñalosa Jose Fernando
- Souza Peñalosa Jose Fernando
- Zubizarreta Murado Felix
- Zubizarreta Murado Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22264 , F 26, S 8, H M 1076, I/A 207 (26/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-24-28
Empresa: CERVECERA INDEPENDIENTE SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3517 , F 141, S 8, H M 59380, I/A 33 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-22-28
Información de ETREROS DELGADO ANGEL FRANCISCO
Mostramos los datos de ETREROS DELGADO ANGEL FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ETREROS DELGADO ANGEL FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos