ESTUPIÑAN ORTIZ MARIA GABRIELA
Informe ejecutivo de ESTUPIÑAN ORTIZ MARIA GABRIELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESTUPIÑAN ORTIZ MARIA GABRIELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DUO TELECOM NETWORK SL | Apoderado | 20/12/2018 | |
GLOBE COMMERCE SPAIN SL | Administrador Unico | 21/06/2017 |
VINCULACIONES DE ESTUPIÑAN ORTIZ MARIA GABRIELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTUPIÑAN ORTIZ MARIA GABRIELA
Empresa: DUO TELECOM NETWORK SL
Apoderado
- Estupiñan Ortiz Maria Gabriela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31306 , F 85, S 8, H M 563511, I/A 6 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-28
Empresa: GLOBE COMMERCE SPAIN SL
Administrador Unico
- Estupiñan Ortiz Maria Gabriela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35853 , F 153, S 8, H M 644160, I/A 1 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-28
Empresa: DUO TELECOM NETWORK SL
Administrador Unico
- Estupiñan Ortiz Maria Gabriela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31306 , F 84, S 8, H M 563511, I/A 3 (17/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-28
Empresa: DUO TELECOM NETWORK SL
Administrador Unico
- Estupiñan Ortiz Maria Gabriela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31306 , F 82, S 8, H M 563511, I/A 1 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-28
Información de ESTUPIÑAN ORTIZ MARIA GABRIELA
Mostramos los datos de ESTUPIÑAN ORTIZ MARIA GABRIELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTUPIÑAN ORTIZ MARIA GABRIELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos