ESTRAMIANA AROCA NICOLAS
Informe ejecutivo de ESTRAMIANA AROCA NICOLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESTRAMIANA AROCA NICOLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HANSTAIGER SL | Administrador Unico | 29/08/2024 | |
N ESTRAMIANA ASESORES TRIBUTARIOS SL | Administrador Unico | 22/03/2024 | |
AROES SL | Administrador Unico | 22/03/2024 | |
HOVERCRAFT DOS SL | Administrador Unico | 22/03/2024 | |
EPIC BROKER SL | Administrador Unico | 09/01/2020 | |
THE GO CLOTHED COMPANY SL | Administrador Unico | 26/04/2019 | |
SPACE-BAND SL | Apoderado | 01/06/2017 | |
CNS CURSOS Y ENTRENAMIENTOS PERSONALIZADOS SL | Administrador Unico | 07/03/2016 | |
N ESTRAMIANA ASESORES TRIBUTARIOS SL | Apoderado | 27/11/2014 |
VINCULACIONES DE ESTRAMIANA AROCA NICOLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTRAMIANA AROCA NICOLAS
Empresa: HANSTAIGER SL
Administrador Unico
- Estramiana Aroca Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA141145, I/A 9 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-171-29
Empresa: N ESTRAMIANA ASESORES TRIBUTARIOS SL
Administrador Unico
- Estramiana Aroca Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19715 , F 166, S 8, H M 346898, I/A 3 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-28
Empresa: HOVERCRAFT DOS SL
Administrador Unico
- Estramiana Aroca Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20261 , F 85, S 8, H M 358094, I/A 6 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-28
Empresa: AROES SL
Administrador Unico
- Estramiana Aroca Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6989 , F 145, S 8, H M 113661, I/A 4 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-28
Empresa: NER AUDITORES SLP
Apoderado
- Estramiana Aroca Nicolas
- Perez Vega Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25941 , F 104, S 8, H M 12491, I/A 8 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-28
Empresa: EPIC BROKER SL
Administrador Unico
- Estramiana Aroca Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40025 , F 110, S 8, H M 711149, I/A 1 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-28
Empresa: CAR EXPRESS PARTS SL
Liquidador
- Estramiana Aroca Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31926 , F 195, S 8, H M 56210, I/A 10 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-28
Empresa: CAR EXPRESS PARTS SL
Administrador Unico
- Estramiana Aroca Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31926 , F 195, S 8, H M 56210, I/A 10 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-28
Empresa: THE GO CLOTHED COMPANY SL
Administrador Unico
- Estramiana Aroca Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39020 , F 150, S 8, H M 693344, I/A 1 (26/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-28
Empresa: SPACE-BAND SL
Apoderado
- Estramiana Aroca Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36027 , F 209, S 8, H M 647360, I/A 2 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-108-28
VER MAS ACTOS
Información de ESTRAMIANA AROCA NICOLAS
Mostramos los datos de ESTRAMIANA AROCA NICOLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTRAMIANA AROCA NICOLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos