ESTRAGNAT VALERIE AGNES
Informe ejecutivo de ESTRAGNAT VALERIE AGNES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESTRAGNAT VALERIE AGNES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONTRACT GESTION BALEARES SL | Administrador Mancomunado | 04/09/2020 | 25/04/2022 |
TREVISAN & ESTRAGNAT SL | Administrador Solidario | 07/01/2021 | 07/01/2022 |
TREVISAN & ESTRAGNAT SL | Liquidador Solidario | 07/01/2022 | 07/01/2022 |
VINCULACIONES DE ESTRAGNAT VALERIE AGNES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTRAGNAT VALERIE AGNES
Empresa: CONTRACT GESTION BALEARES SL
Administrador Mancomunado
- Estragnat Valerie Agnes
- Ribeiro Paula
- Rizo Ibarra Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4316 , F 152, S 8, H A 171034, I/A 2 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-03
Empresa: TREVISAN & ESTRAGNAT SL
Liquidador Solidario
- Estragnat Valerie Agnes
- Ribeiro Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2880 , F 28, S 8, H PM 90081, I/A 2 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-07
Empresa: TREVISAN & ESTRAGNAT SL
Administrador Solidario
- Estragnat Valerie Agnes
- Ribeiro Paula
Liquidador Solidario
- Estragnat Valerie Agnes
- Ribeiro Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2880 , F 28, S 8, H PM 90081, I/A 2 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-07
Empresa: TREVISAN & ESTRAGNAT SL
Administrador Solidario
- Estragnat Valerie Agnes
- Ribeiro Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2880 , F 25, S 8, H PM 90081, I/A 1 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-07
Empresa: CONTRACT GESTION BALEARES SL
Administrador Mancomunado
- Estragnat Valerie Agnes
- Ribeiro Paula
- Rizo Ibarra Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4316 , F 150, S 8, H A 171034, I/A 1 (04/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-179-03
Información de ESTRAGNAT VALERIE AGNES
Mostramos los datos de ESTRAGNAT VALERIE AGNES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTRAGNAT VALERIE AGNES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos