ESTRADA SALUDES SALVADOR
Informe ejecutivo de ESTRADA SALUDES SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ESTRADA SALUDES SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSULTORIA DE INMUEBLES SL | Consejero | 02/05/2024 | |
CONSULTORIA DE INMUEBLES SL | Presidente | 02/05/2024 | |
COMPAS 2015 SL | Administrador Solidario | 04/11/2010 |
VINCULACIONES DE ESTRADA SALUDES SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTRADA SALUDES SALVADOR
Empresa: CONSULTORIA DE INMUEBLES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Estrada Fortuny Nil
- Estrada Saludes Salvador
- Fortuny Perez Anna
Presidente
- Estrada Saludes Salvador
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41008 , F 12, S 8, H B 141360, I/A 9 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-08
Empresa: COMPAS GRUPO INMOBILIARIO SL
Administrador
- Estrada Saludes Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38292 , F 87, S 8, H B 320587, I/A 5 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-08
Empresa: SERRA I LOPEZ PROJECT MANAGEMENT SL
Apoderado
- Estrada Saludes Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40188 , F 85, S 8, H B 363181, I/A 5 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-08
Apoderado
- Estrada Saludes Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34320 , F 2, S 8, H B 128892, I/A 6 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-08
Apoderado
- Estrada Saludes Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40782 , F 78, S 8, H B 374947, I/A 5 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-08
Empresa: CRITERIS CONSTRUCTIUS SL
Apoderado
- Aunos Borras Montserrat
- Estrada Saludes Salvador
- Lopez Claveria Jorge Miguel
- Serra Garres Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38954 , F 75, S 8, H B 117374, I/A 13 (23/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-127-08
Empresa: COMPAS GRUPO INMOBILIARIO SL
Administrador Solidario
- Estrada Saludes Salvador
- Lopez Claveria Jordi Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38292 , F 86, S 8, H B 320587, I/A 3 (04/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-08
Empresa: CRITERIS CONSTRUCTIUS SL
Apoderado
- Estrada Saludes Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38954 , F 75, S 8, H B 117374, I/A 12 (25/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-212-08
Apoderado
- Estrada Saludes Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34320 , F 1, S 8, H B 128892, I/A 5 (26/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-85-08
Empresa: ARQUITECTURA HISPANO ARGELINA SLP
Apoderado
- Estrada Saludes Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41142 , F 15, S 8, H B 380464, I/A 4 (15/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-08
VER MAS ACTOS
Información de ESTRADA SALUDES SALVADOR
Mostramos los datos de ESTRADA SALUDES SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTRADA SALUDES SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos