ESTRADA GARCIA ANTONIO
Informe ejecutivo de ESTRADA GARCIA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ESTRADA GARCIA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROCOM MARIANT SL | Socio Unico | 21/01/2021 | |
PROCOM MARIANT SL | Administrador Unico | 21/01/2021 | |
SPAU GARES SL | Socio Unico | 27/09/2018 | |
SPAU GARES SL | Administrador Unico | 05/11/2015 | |
MARLOA EMPRESARIAL SL | Apoderado | 22/01/2010 |
VINCULACIONES DE ESTRADA GARCIA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTRADA GARCIA ANTONIO
Empresa: ASFALTOS MELILLA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Estrada Garcia Antonio
- Juan Manuel Estrada Fernandez
- Mimouna Mohamed Amar
Consejero
- Estrada Garcia Antonio
- Juan Manuel Estrada Fernandez
- Mimouna Mohamed Amar
Presidente
- Estrada Garcia Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38 , F 97, S 8, H ML 82, I/A 10 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-52
Empresa: PROCOM MARIANT SL
Administrador Unico
- Estrada Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 116 , F 86, S 8, H ML 2802, I/A 1 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-52
Empresa: PROCOM MARIANT SL
Socio Único
- Estrada Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 116 , F 86, S 8, H ML 2802, I/A 1 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-52
Empresa: SPAU GARES SL
Socio Único
- Estrada Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2019 , F 176, S 8, H CO 26521, I/A 8 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-14
Empresa: ASFALTOS MELILLA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Estrada Fernandez Juan Manuel
- Estrada Garcia Antonio
- Mohamed Amar Mimouna
Consejero
- Estrada Fernandez Juan Manuel
- Estrada Garcia Antonio
- Mohamed Amar Mimouna
Presidente
- Estrada Garcia Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38 , F 97, S 8, H ML 82, I/A 9 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-52
Empresa: ASFALTOS MELILLA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Estrada Fernandez Juan Manuel
- Estrada Garcia Antonio
- Mohamed Amar Mimouna
Consejero
- Estrada Fernandez Juan Manuel
- Estrada Garcia Antonio
- Mohamed Amar Mimouna
Presidente
- Estrada Garcia Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38 , F 97, S 8, H ML 82, I/A 9 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-52
Empresa: SPAU GARES SL
Administrador Unico
- Estrada Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2019 , F 175, S 8, H CO 26521, I/A 7 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-14
Empresa: SPAU GARES SL
Administrador Solidario
- Estrada Garcia Antonio
- Estrada Garcia Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2019 , F 175, S 8, H CO 26521, I/A 7 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-14
Empresa: ASFALTOS MELILLA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Arroyo Gallego Emilio
- Estrada Fernandez Juan Manuel
- Estrada Garcia Antonio
Consejero
- Arroyo Gallego Emilio
- Estrada Fernandez Juan Manuel
- Estrada Garcia Antonio
Presidente
- Estrada Garcia Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38 , F 96, S 8, H ML 82, I/A 7 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-52
Empresa: ASFALTOS MELILLA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Arroyo Gallego Emilio
- Estrada Fernandez Juan Manuel
- Estrada Garcia Antonio
Consejero
- Arroyo Gallego Emilio
- Estrada Fernandez Juan Manuel
- Estrada Garcia Antonio
Presidente
- Estrada Garcia Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38 , F 96, S 8, H ML 82, I/A 7 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-52
VER MAS ACTOS
Información de ESTRADA GARCIA ANTONIO
Mostramos los datos de ESTRADA GARCIA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTRADA GARCIA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos