ESTOPIÑA VILLORO JOSE IGNACIO
Informe ejecutivo de ESTOPIÑA VILLORO JOSE IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESTOPIÑA VILLORO JOSE IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DROMOS TECHNOLOGY AND SERVICES SL | Administrador Mancomunado | 27/05/2022 | |
PROPERTY TARAKON HAUS SL | Administrador Unico | 04/03/2022 | |
PROPERTY TARAKON HAUS SL | Socio Unico | 04/03/2022 | |
LES TORRES DE RIALP SL | Administrador Solidario | 08/04/2019 | |
MILLER INVESTMENT SL | Administrador Solidario | 01/02/2019 | |
HEAT TRACE ENGINEERING SOLUTIONS SL | Administrador Solidario | 24/04/2014 |
VINCULACIONES DE ESTOPIÑA VILLORO JOSE IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTOPIÑA VILLORO JOSE IGNACIO
Empresa: DROMOS TECHNOLOGY AND SERVICES SL
Administrador Mancomunado
- Calaf Torres Israel
- Estopiña Villoro Jose Ignacio
- Soler Esteve Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48331 , F 109, S 8, H B 580318, I/A 1 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-08
Empresa: PROPERTY TARAKON HAUS SL
Administrador Unico
- Estopiña Villoro Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3301 , F 189, S 8, H T 58534, I/A 1 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-43
Empresa: PROPERTY TARAKON HAUS SL
Socio Único
- Estopiña Villoro Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3301 , F 189, S 8, H T 58534, I/A 1 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-43
Empresa: LES TORRES DE RIALP SL
Administrador Solidario
- Estopiña Villoro Jose Ignacio
- Soler Esteve Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3137 , F 142, S 8, H T 54251, I/A 1 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-43
Empresa: MILLER INVESTMENT SL
Administrador Solidario
- Estopiña Villoro Jose Ignacio
- Soler Esteve Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3122 , F 23, S 8, H T 53899, I/A 1 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-43
Empresa: PROYECTOS DE TRACEADO ELECTRICO SL
Administrador Solidario
- Estopiña Villoro Jose Ignacio
- Soler Esteve Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2771 , F 76, S 8, H T 45951, I/A 2 (24/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-43
Información de ESTOPIÑA VILLORO JOSE IGNACIO
Mostramos los datos de ESTOPIÑA VILLORO JOSE IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTOPIÑA VILLORO JOSE IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos