ESTIVARIZ GONZALEZ JESUS
Informe ejecutivo de ESTIVARIZ GONZALEZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESTIVARIZ GONZALEZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONNIVEL 14 SL | Administrador Solidario | 12/02/2016 |
VINCULACIONES DE ESTIVARIZ GONZALEZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTIVARIZ GONZALEZ JESUS
Empresa: COVI-GARDEN SL
Consejero Delegado
- Estivariz Gonzalez Jesus
Consejero
- Castaños Guantes Jorge
- Castaños Guantes Juan
- Castaños Guantes Virginia
- Estivariz Gonzalez Jesus
- Matia Herrera Sonia
Presidente
Secretario
- Estivariz Gonzalez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 738 , F 161, S 8, H VI 4892, I/A A (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-01
Consejero Delegado
- Estivariz Gonzalez Jesus
Consejero
- Castaños Guantes Jon
- Castaños Guantes Jorge
- Castaños Guantes Virginia
- Estivariz Gonzalez Jesus
- Matia Herrero Sonia
Presidente
Secretario
- Estivariz Gonzalez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1234 , F 135, S 8, H VI 11276, I/A 6 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-01
Empresa: CONNIVEL 14 SL
Administrador Solidario
- Castaños Guantes Jorge
- Estivariz Gonzalez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1568 , F 19, S 8, H VI 17192, I/A 2 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-01
Empresa: CONNIVEL 14 SL
Administrador Unico
- Estivariz Gonzalez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1568 , F 19, S 8, H VI 17192, I/A 2 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-01
Empresa: COVI-GARDEN SL
Consejero Delegado
- Estivariz Gonzalez Jesus
Secretario
- Estivariz Gonzalez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 738 , F 161, S 8, H VI 4892, I/A 6 (26/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-9-01
Consejero Delegado
- Estivariz Gonzalez Jesus
Secretario
- Estivariz Gonzalez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1234 , F 135, S 8, H VI 11276, I/A 5 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-01
Empresa: CONNIVEL 14 SL
Administrador Unico
- Estivariz Gonzalez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1568 , F 17, S 8, H VI 17192, I/A 1 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-01
Información de ESTIVARIZ GONZALEZ JESUS
Mostramos los datos de ESTIVARIZ GONZALEZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTIVARIZ GONZALEZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos