ESTIVALIS SENDIN JOSE VICENTE
Informe ejecutivo de ESTIVALIS SENDIN JOSE VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESTIVALIS SENDIN JOSE VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLAGOTEL COMUNICACIONES SL | Socio Unico | 15/01/2018 | |
BLAGOTEL COMUNICACIONES SL | Administrador Unico | 15/01/2018 | |
GANDICONSULTING SERVICIOS SL | Administrador Unico | 10/07/2015 | |
GLOBOMEX COMUNICACIONES SL | Apoderado Solidario | 07/04/2015 | |
GANDICONSULTING SERVICIOS SL | Apoderado | 11/02/2015 | |
GESTORES Y ASESORES DE ECONOMIA Y FINANZAS SL | Apoderado | 14/12/2009 |
VINCULACIONES DE ESTIVALIS SENDIN JOSE VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTIVALIS SENDIN JOSE VICENTE
Empresa: BLAGOTEL COMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- Estivalis Sendin Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10432, L 7713, F 57, S 8, H V 179742, I/A 1 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-46
Empresa: BLAGOTEL COMUNICACIONES SL
Socio Único
- Estivalis Sendin Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10432, L 7713, F 57, S 8, H V 179742, I/A 1 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-46
Empresa: GANDICONSULTING SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Estivalis Sendin Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9866, L 7148, F 20, S 8, H V 161985, I/A 4 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-46
Empresa: GLOBOMEX COMUNICACIONES SL
Apoderado Solidario
- Estivalis Gutierrez Francisco De Borja
- Estivalis Gutierrez Maria Jose
- Estivalis Sendin Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9940, L 7222, F 154, S 8, H V 164556, I/A 2 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-46
Empresa: GANDICONSULTING SERVICIOS SL
Apoderado
- Estivalis Sendin Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9866, L 7148, F 20, S 8, H V 161985, I/A 2 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-46
Administrador Unico
Apoderado
- Estivalis Sendin Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9112, L 6396, F 76, S 8, H V 136531, I/A 1 (14/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-46
Información de ESTIVALIS SENDIN JOSE VICENTE
Mostramos los datos de ESTIVALIS SENDIN JOSE VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTIVALIS SENDIN JOSE VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos