ESTHER SERRAT GUITART
Informe ejecutivo de ESTHER SERRAT GUITART
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESTHER SERRAT GUITART
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STING-LAG SL | Administrador Mancomunado | 24/03/2021 |
VINCULACIONES DE ESTHER SERRAT GUITART
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTHER SERRAT GUITART
Empresa: STING-LAG SL
Administrador Mancomunado
- Esther Serrat Guitart
- Joan Casals Pascual
- Jordi Rotllan Cors
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1886 , F 170, S 8, H GI 31228, I/A 10 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-17
Empresa: STING-LAG SL
Administrador Mancomunado
- Esther Serrat Guitart
- Francesc Xavier Rosell Timoneda
- Jordi Rotllan Cors
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1886 , F 170, S 8, H GI 31228, I/A 10 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-17
Empresa: GRUP MASDEVALL SERRAT SL
Liquidador
- Esther Serrat Guitart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2458 , F 89, S 8, H GI 41270, I/A 4 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-17
Empresa: GRUP MASDEVALL SERRAT SL
Administrador Solidario
- Esther Serrat Guitart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2458 , F 89, S 8, H GI 41270, I/A 4 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-17
Empresa: STING-LAG SL
Administrador Mancomunado
- Esther Serrat Guitart
- Francesc Xavier Rosell Timoneda
- Jordi Rotllan Cors
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1886 , F 170, S 8, H GI 31228, I/A 9 (23/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-17
Empresa: STING-LAG SL
Consejero
- Consol Cors Rosquelles
- Esther Serrat Guitart
- Josep Claraso Raventos
Presidente
Secretario
- Esther Serrat Guitart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1886 , F 170, S 8, H GI 31228, I/A 9 (23/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-17
Empresa: STING-LAG SL
Consejero
- Consol Cors Rosquelles
- Esther Serrat Guitart
- Josep Claraso Raventos
Presidente
Secretario
- Esther Serrat Guitart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1886 , F 170, S 8, H GI 31228, I/A 8 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-17
Información de ESTHER SERRAT GUITART
Mostramos los datos de ESTHER SERRAT GUITART que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTHER SERRAT GUITART, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos