ESTEVEZ PUERTO JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de ESTEVEZ PUERTO JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESTEVEZ PUERTO JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOSE ESTEVEZ SA | Consejero | 29/10/2021 | |
BODEGAS GRUPO ESTEVEZ SL | Consejero | 17/06/2021 | |
EXPORJEREZ SL | Apoderado | 02/02/2021 | |
GESA INVERSIONES EMPRESARIALES SL | Consejero | 03/10/2016 |
VINCULACIONES DE ESTEVEZ PUERTO JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTEVEZ PUERTO JUAN CARLOS
Empresa: JOSE ESTEVEZ SA
Consejero
- Del Puerto Sanchez Antonio
- Del Puerto Sanchez Jose
- Estevez Puerto Jaime Ramon
- Estevez Puerto Jose Ramon
- Estevez Puerto Juan Carlos
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 154, S 8, H CA 5115, I/A 69 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-11
Empresa: JOSE ESTEVEZ SA
Consejero
- Del Puerto Sanchez Antonio
- Del Puerto Sanchez Jose
- Estevez Puerto Jaime Ramon
- Estevez Puerto Jose Ramon
- Estevez Puerto Juan Carlos
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 154, S 8, H CA 5115, I/A 69 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-11
Empresa: AGRICOLA JOSE ESTEVEZ SL
Consejero
- Del Puerto Sanchez Antonio
- Estevez Puerto Jaime Ramon
- Estevez Puerto Jose Ramon
- Estevez Puerto Juan Carlos
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 39, S 8, H CA 20287, I/A 17 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-11
Empresa: AGRICOLA JOSE ESTEVEZ SL
Consejero Delegado
Consejero
- Del Puerto Sanchez Antonio
- Estevez Puerto Jaime Ramon
- Estevez Puerto Jose Ramon
- Estevez Puerto Juan Carlos
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 39, S 8, H CA 20287, I/A 17 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-11
Empresa: EXPORJEREZ SL
Apoderado
- Estevez Puerto Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1227 , F 162, S 8, H CA 5379, I/A 10 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-11
Empresa: AGRICOLA JOSE ESTEVEZ SL
Consejero
- Del Puerto Sanchez Antonio
- Estevez Puerto Jaime Ramon
- Estevez Puerto Jose Ramon
- Estevez Puerto Juan Carlos
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 37, S 8, H CA 20287, I/A 12 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-11
Empresa: AGRICOLA JOSE ESTEVEZ SL
Consejero Delegado
Consejero
- Del Puerto Sanchez Antonio
- Estevez Puerto Jaime Ramon
- Estevez Puerto Jose Ramon
- Estevez Puerto Juan Carlos
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 37, S 8, H CA 20287, I/A 12 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-11
Empresa: JOSE ESTEVEZ SA
Consejero
- Del Puerto Sanchez Antonio
- Del Puerto Sanchez Jose
- Estevez Puerto Jaime Ramon
- Estevez Puerto Jose Ramon
- Estevez Puerto Juan Carlos
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 153, S 8, H CA 5115, I/A 66 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-11
Empresa: JOSE ESTEVEZ SA
Consejero
- Del Puerto Sanchez Antonio
- Del Puerto Sanchez Jose
- Estevez Puerto Jaime Ramon
- Estevez Puerto Jose Ramon
- Estevez Puerto Juan Carlos
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1474 , F 153, S 8, H CA 5115, I/A 66 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-11
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2161 , F 16, S 8, H CA 20286, I/A 14 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-11
VER MAS ACTOS
Información de ESTEVEZ PUERTO JUAN CARLOS
Mostramos los datos de ESTEVEZ PUERTO JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTEVEZ PUERTO JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos