ESTEVEZ PALMA ROCIO INMACULADA
Informe ejecutivo de ESTEVEZ PALMA ROCIO INMACULADA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESTEVEZ PALMA ROCIO INMACULADA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECYCLING METALS CAPILEIRA SL | Administrador Solidario | 09/01/2024 | |
MONTEQUINTO GREEN SL | Administrador Unico | 02/01/2024 | |
COREVEN DE MAQUINARIA SL | Administrador Unico | 29/12/2023 | |
SUVIBLAN SL | Administrador Unico | 28/03/2023 | |
RECICLADOS SOLUCAR SL | Administrador Unico | 11/06/2021 | |
THERAPEUTIC DEVELOPMENT RUALSA SL | Administrador Unico | 21/01/2021 |
VINCULACIONES DE ESTEVEZ PALMA ROCIO INMACULADA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTEVEZ PALMA ROCIO INMACULADA
Empresa: RECYCLING METALS CAPILEIRA SL
Administrador Solidario
- Burgos Fernandez Francisco Jesus
- Estevez Palma Rocio Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7527 , F 141, S 8, H SE142666, I/A 1 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-41
Empresa: MONTEQUINTO GREEN SL
Administrador Unico
- Estevez Palma Rocio Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7524 , F 69, S 8, H SE142249, I/A 1 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-41
Empresa: COREVEN DE MAQUINARIA SL
Administrador Unico
- Estevez Palma Rocio Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7522 , F 209, S 8, H SE142223, I/A 1 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-6-41
Empresa: SUVIBLAN SL
Administrador Unico
- Estevez Palma Rocio Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1687 , F 179, S 8, H SE 12216, I/A 5 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-41
Empresa: ESHIPPING CONTAINERS SL
Apoderado
- Estevez Palma Rocio Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5868 , F 16, S 8, H SE101475, I/A 6 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-41
Empresa: RECICLADOS SOLUCAR SL
Administrador Unico
- Estevez Palma Rocio Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5498 , F 186, S 8, H SE 92638, I/A 2 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-41
Empresa: THERAPEUTIC DEVELOPMENT RUALSA SL
Administrador Unico
- Estevez Palma Rocio Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6497 , F 176, S 8, H SE116596, I/A 2 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-41
Empresa: ESHIPPING CONTAINERS SL
Apoderado
- Estevez Palma Rocio Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5868 , F 14, S 8, H SE101475, I/A 3 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-41
Información de ESTEVEZ PALMA ROCIO INMACULADA
Mostramos los datos de ESTEVEZ PALMA ROCIO INMACULADA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTEVEZ PALMA ROCIO INMACULADA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos