ESTEVEZ OTERO NICOLAS
Informe ejecutivo de ESTEVEZ OTERO NICOLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESTEVEZ OTERO NICOLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PERLA ENTERTAINMENT SL | Socio Unico | 02/02/2023 |
VINCULACIONES DE ESTEVEZ OTERO NICOLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTEVEZ OTERO NICOLAS
Empresa: PERLA ENTERTAINMENT SL
Administrador Unico
- Estevez Otero Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 786176, I/A 2 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-28
Empresa: PERLA ENTERTAINMENT SL
Administrador Unico
- Estevez Otero Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44638 , F 40, S 8, H M 786176, I/A 1 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Empresa: PERLA ENTERTAINMENT SL
Socio Único
- Estevez Otero Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44638 , F 40, S 8, H M 786176, I/A 1 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Empresa: DRAKARYS LOUNGE SL
Administrador Mancomunado
- Aranda Estrada Cristobal
- Estevez Otero Nicolas
- Rodriguez Segura Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39246 , F 33, S 8, H M 697125, I/A 3 (17/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-79-28
Empresa: DRAKARYS LOUNGE SL
Administrador Mancomunado
- Aranda Estrada Cristobal
- Estevez Otero Nicolas
- Rodriguez Segura Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39246 , F 31, S 8, H M 697125, I/A 1 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-28
Información de ESTEVEZ OTERO NICOLAS
Mostramos los datos de ESTEVEZ OTERO NICOLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTEVEZ OTERO NICOLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos