ESTEVEZ LUMBRERAS MARTA
Informe ejecutivo de ESTEVEZ LUMBRERAS MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESTEVEZ LUMBRERAS MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TERRANOVA SEAFOOD SL | Consejero | 21/01/2019 | |
ESTELUM ACTIVOS INMOBILIARIOS SL | Consejero | 23/11/2018 |
VINCULACIONES DE ESTEVEZ LUMBRERAS MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTEVEZ LUMBRERAS MARTA
Empresa: TERRANOVA SEAFOOD SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Estevez Lumbreras Jaime
- Estevez Lumbreras Marta
- Estevez Lumbreras Paula Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15496 , F 162, S 8, H M 18814, I/A 11 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
Empresa: ESTELUM ACTIVOS INMOBILIARIOS SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38340 , F 105, S 8, H M 682189, I/A 1 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-28
Empresa: JAIME ESTEVEZ SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Estevez Lumbreras Jaime
- Estevez Lumbreras Marta
- Estevez Lumbreras Paula Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11553 , F 199, S 8, H M 53050, I/A 32 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-7-28
Información de ESTEVEZ LUMBRERAS MARTA
Mostramos los datos de ESTEVEZ LUMBRERAS MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTEVEZ LUMBRERAS MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos