ESTEVEZ IGLESIAS ANGEL
Informe ejecutivo de ESTEVEZ IGLESIAS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESTEVEZ IGLESIAS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MORE ALCALA SL | Administrador Unico | 29/09/2009 | |
ACISA CONSULTORES Y ASESORES SL | Administrador Unico | 29/09/2009 | |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ASESORAMIENTO SA | Administrador Unico | 29/09/2009 |
VINCULACIONES DE ESTEVEZ IGLESIAS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTEVEZ IGLESIAS ANGEL
Administrador Unico
- Estevez Iglesias Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 162, S 8, H M 39150, I/A 20 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-187-28
Empresa: DOMO POLYMER SOLUTIONS SPAIN SL
Apoderado General
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Estevez Iglesias Angel
- Estevez Iglesias Angel
- Garcia Blanco Luis Benito
- Garcia Blanco Luis Benito
- Gracia De Valcarcel Javier
- Gullon Y De Oñate Francisco Javier
- Gullon Y De Oñate Francisco Javier
- Gullon Y De Oñate Francisco Javier
- Jose Marcos Carrera Gomez
- Lopez Vazquez Antonio
- Maria De La Luz Moreno Garcinuño
- Moro Casuso Alejandro
- Silvia Lopez Galvez
- Silvia Lopez Galvez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3103 , F 184, S 8, H GI 60654, I/A 116 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-17
Administrador Unico
- Estevez Iglesias Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 162, S 8, H M 39150, I/A 19 (09/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-200-28
Empresa: ELINE BUR SL
Administrador Unico
- Estevez Iglesias Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30095 , F 110, S 8, H M 541752, I/A 2 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-28
Empresa: ELINE BUR SL
Administrador Unico
- Estevez Iglesias Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30095 , F 108, S 8, H M 541752, I/A 1 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-28
Administrador Unico
- Estevez Iglesias Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 161, S 8, H M 39150, I/A 17 (29/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-194-28
Empresa: ACISA CONSULTORES Y ASESORES SL
Administrador Unico
- Estevez Iglesias Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2513 , F 42, S 8, H M 43943, I/A 9 (29/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-194-28
Empresa: MORE ALCALA SL
Administrador Unico
- Estevez Iglesias Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2565 , F 110, S 8, H M 44731, I/A 7 (29/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-194-28
Empresa: ACISA CONSULTORES Y ASESORES SL
Administrador Unico
- Estevez Iglesias Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2513 , F 42, S 8, H M 43943, I/A 8 (26/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-28
Empresa: MORE ALCALA SL
Administrador Unico
- Estevez Iglesias Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2565 , F 110, S 8, H M 44731, I/A 6 (26/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-28
VER MAS ACTOS
Información de ESTEVEZ IGLESIAS ANGEL
Mostramos los datos de ESTEVEZ IGLESIAS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTEVEZ IGLESIAS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos