ESTEVEZ ENRIQUEZ RAFAEL
Informe ejecutivo de ESTEVEZ ENRIQUEZ RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 28
Empresas activas: 22
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESTEVEZ ENRIQUEZ RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FILAMENTO TECNOLOGICO SL | Secretario | 17/10/2023 | |
FILAMENTO TECNOLOGICO SL | Consejero | 17/10/2023 | |
FILAMENTO TECNOLOGICO SL | Apoderado Solidario | 17/10/2023 | |
FILAMENTO TECNOLOGICO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 17/10/2023 | |
FIOS TECNOLOXICA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 16/10/2023 | |
FIOS TECNOLOXICA SL | Apoderado Solidario | 16/10/2023 | |
FIOS TECNOLOXICA SL | Consejero | 16/10/2023 | |
FIOS TECNOLOXICA SL | Secretario | 16/10/2023 | |
RASE BEMBIBRE SL | Administrador Solidario | 12/07/2023 | |
PROCUGEST CANARIAS SL | Administrador Solidario | 09/02/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ESTEVEZ ENRIQUEZ RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTEVEZ ENRIQUEZ RAFAEL
Empresa: FILAMENTO TECNOLOGICO SL
Apoderado Solidario
- Estevez Enriquez Rafael
- Rodriguez Garcia Jose Luis
Consejero Delegado Mancomunado
- Estevez Enriquez Rafael
- Rodriguez Garcia Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4229, L 4229, F 53, S 8, H PO 63190, I/A 7 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-36
Empresa: FILAMENTO TECNOLOGICO SL
Consejero
- Diz Varela Vicente Manuel
- Estevez Enriquez Rafael
- Rodriguez Garcia Jose Luis
Presidente
Secretario
- Estevez Enriquez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4229, L 4229, F 52, S 8, H PO 63190, I/A 6 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-36
Empresa: FIOS TECNOLOXICA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Estevez Enriquez Rafael
Consejero Delegado Mancomunado
- Estevez Enriquez Rafael
- Rodriguez Garcia Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4127, L 4127, F 109, S 8, H PO 60313, I/A 7 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-36
Empresa: FIOS TECNOLOXICA SL
Consejero
- Diz Varela Vicente Manuel
- Estevez Enriquez Rafael
- Rodriguez Garcia Jose Luis
Presidente
Secretario
- Estevez Enriquez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4127, L 4127, F 108, S 8, H PO 60313, I/A 6 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-36
Empresa: RASE BEMBIBRE SL
Administrador Solidario
- Estevez Enriquez Rafael
- Sanz Casado Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1356 , F 127, S 8, H LE 26777, I/A 5 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-24
Empresa: PROCUGEST CANARIAS SL
Administrador Solidario
- Estevez Enriquez Rafael
- PROCUPISA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4434, L 4434, F 30, S 8, H PO 71106, I/A 1 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-36
Empresa: PROCUGEST INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Estevez Enriquez Rafael
- PROCUPISA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4432, L 4432, F 40, S 8, H PO 71029, I/A 1 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-36
Empresa: INTEGRALOGISTIA 2006 SL
Administrador Unico
- Estevez Enriquez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3177, L 3177, F 2, S 8, H PO 39628, I/A 4 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-36
Empresa: INTEGRALOGISTIA 2006 SL
Administrador Solidario
- Estevez Enriquez Maria Teresa
- Estevez Enriquez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3177, L 3177, F 2, S 8, H PO 39628, I/A 4 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-36
Empresa: CLINICA RONALD SL
Administrador Unico
- Estevez Enriquez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4259, L 4259, F 131, S 8, H PO 64380, I/A 3 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-36
VER MAS ACTOS
Información de ESTEVEZ ENRIQUEZ RAFAEL
Mostramos los datos de ESTEVEZ ENRIQUEZ RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTEVEZ ENRIQUEZ RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos