ESTEVEZ ALEN JOSE LUIS
Informe ejecutivo de ESTEVEZ ALEN JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ESTEVEZ ALEN JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA LOS GERANIOS SL | Administrador Unico | 31/10/2016 | 07/05/2024 |
GESTIONES E INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL NOROESTE SL | Administrador Unico | 06/05/2024 | |
MASTER ELECTRODOMESTICOS DEL NOROESTE SA | Administrador Unico | 15/01/2021 | 28/12/2021 |
VICOSA IBERICA DE ELECTRODOMESTICOS SA | Administrador Unico | 11/05/2015 | 13/07/2020 |
GESTION E INVERSIONES 2020 SL | Administrador Solidario | 24/11/2014 | 20/02/2019 |
INMOBILIARIA LOS GERANIOS SL | Administrador Mancomunado | 18/11/2011 | 31/10/2016 |
DISTRIBUCION GENERAL GALLEGA DE BEBIDAS SL | Socio Unico | 12/11/2013 | 16/06/2016 |
DISTRIBUCION GENERAL GALLEGA DE BEBIDAS SL | Administrador Unico | 12/11/2013 | 16/06/2016 |
VINCULACIONES DE ESTEVEZ ALEN JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTEVEZ ALEN JOSE LUIS
Empresa: INMOBILIARIA LOS GERANIOS SL
Administrador Unico
- Estevez Alen Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4076, L 4076, F 185, S 8, H PO 59215, I/A 4 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-36
Administrador Unico
- Estevez Alen Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2439, L 2439, F 34, S 8, H PO 25325, I/A 23 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-36
Administrador Unico
- Estevez Alen Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4295, L 4295, F 92, S 8, H PO 17469, I/A 29 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-36
Administrador Unico
- Estevez Alen Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2375, L 2375, F 76, S 8, H PO 24397, I/A 30 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-36
Empresa: GESTION E INVERSIONES 2020 SL
Administrador Solidario
- Estevez Alen Jose Luis
- Fernandez Gonta Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3744, L 3744, F 51, S 8, H PO 52043, I/A 3 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-36
Empresa: INMOBILIARIA LOS GERANIOS SA
Administrador Unico
- Estevez Alen Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4076, L 4076, F 184, S 8, H PO 59215, I/A 3 (31/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-36
Empresa: INMOBILIARIA LOS GERANIOS SA
Administrador Mancomunado
- Estevez Alen Jose Luis
- Gomez Veiga Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4076, L 4076, F 184, S 8, H PO 59215, I/A 3 (31/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-36
Administrador Unico
- Estevez Alen Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3913, L 3913, F 31, S 8, H PO 55724, I/A 2 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-36
Empresa: VIGUESA DE COCINAS SA
Administrador Unico
- Estevez Alen Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2375, L 2375, F 74, S 8, H PO 24397, I/A 23 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-36
Empresa: GESTION E INVERSIONES 2020 SL
Administrador Solidario
- Estevez Alen Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3744, L 3744, F 51, S 8, H PO 52043, I/A 2 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-36
VER MAS ACTOS
Información de ESTEVEZ ALEN JOSE LUIS
Mostramos los datos de ESTEVEZ ALEN JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTEVEZ ALEN JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos