ESTEVE TRIAS JORDI
Informe ejecutivo de ESTEVE TRIAS JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESTEVE TRIAS JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
3C MAS I 2000 SL | Administrador Unico | 01/10/2019 | |
MUSER OSORIP SL | Administrador Mancomunado | 23/10/2018 | |
RECYCLED BAGS SL | Administrador Solidario | 18/07/2018 |
VINCULACIONES DE ESTEVE TRIAS JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTEVE TRIAS JORDI
Empresa: 3C MAS I 2000 SL
Administrador Unico
- Esteve Trias Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43916 , F 90, S 8, H B 441782, I/A 3 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-08
Empresa: 3C MAS I 2000 SL
Administrador Solidario
- Esteban Vivo Carmen
- Esteve Trias Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43916 , F 90, S 8, H B 441782, I/A 3 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-08
Empresa: 3C MAS I 2000 SL
Administrador Solidario
- Esteve Trias Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43916 , F 89, S 8, H B 441782, I/A 2 (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-97-08
Empresa: MUSER OSORIP SL
Administrador Mancomunado
- Esteve Trias Jordi
- Roig Carbonell Nil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44532 , F 190, S 8, H B 458969, I/A 8 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-08
Empresa: MUSER OSORIP SL
Administrador Mancomunado
- Dinares Guerrero Gerard
- Esteve Trias Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44532 , F 190, S 8, H B 458969, I/A 8 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-08
Empresa: RECYCLED BAGS SL
Administrador Solidario
- Esteve Trias Jordi
- Ogea Florenza Hugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46501 , F 39, S 8, H B 522044, I/A 1 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-08
Empresa: MUSER OSORIP SL
Administrador Mancomunado
- Dinares Guerrero Gerard
- Esteve Trias Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44532 , F 190, S 8, H B 458969, I/A 6 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-08
Información de ESTEVE TRIAS JORDI
Mostramos los datos de ESTEVE TRIAS JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTEVE TRIAS JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos