ESTEVE TORTAJADA CARMEN
Informe ejecutivo de ESTEVE TORTAJADA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESTEVE TORTAJADA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BORRAS RIBES SA | Vicepresidente | 18/07/2013 | 02/06/2020 |
BORRAS RIBES SA | Consejero | 18/07/2013 | 02/06/2020 |
ALGEPLANT SA | Vicepresidente | 18/07/2013 | 20/02/2020 |
ALGEPLANT SA | Consejero | 18/07/2013 | 20/02/2020 |
ALGEPLANT SA | Apoderado Solidario | 20/02/2020 |
VINCULACIONES DE ESTEVE TORTAJADA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTEVE TORTAJADA CARMEN
Empresa: BORRAS RIBES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Borras Ribes Jose
- Esteve Tortajada Carmen
- Torres Canto Vicenta
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Esteve Tortajada Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4303, L 1615, F 28, S 8, H V 21716, I/A 15 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-109-46
Empresa: ALGEPLANT SA
Apoderado Solidario
- Esteve Tortajada Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4497, L 1809, F 79, S 8, H V 25952, I/A 14 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-46
Empresa: ALGEPLANT SA
Consejero Delegado
Consejero
- Borras Ribes Jose
- Esteve Tortajada Carmen
- Torres Canto Vicenta
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Esteve Tortajada Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4497, L 1809, F 78, S 8, H V 25952, I/A 13 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-46
Empresa: BORRAS RIBES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Borras Ribes Jose
- Esteve Tortajada Carmen
- Torres Canto Vicenta
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Esteve Tortajada Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4303, L 1615, F 28, S 8, H V 21716, I/A 14 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-46
Empresa: ALGEPLANT SA
Consejero Delegado
Consejero
- Borras Ribes Jose
- Esteve Tortajada Carmen
- Torres Canto Vicenta
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Esteve Tortajada Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4497, L 1809, F 78, S 8, H V 25952, I/A 12 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-46
Empresa: ALGEPLANT SA
Consejero Delegado
Consejero
- Borras Ribes Jose
- Esteve Tortajada Carmen
- Torres Canto Vicenta
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Esteve Tortajada Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4497, L 1809, F 78, S 8, H V 25952, I/A 11 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-46
Empresa: ALGEPLANT SA
Consejero Delegado
Consejero
- Borras Ribes Jose
- Esteve Tortajada Carmen
- Torres Canto Vicenta
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Esteve Tortajada Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4497, L 1809, F 78, S 8, H V 25952, I/A 11 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-46
Empresa: BORRAS RIBES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Borras Ribes Jose
- Esteve Tortajada Carmen
- Torres Canto Vicenta
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Esteve Tortajada Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4303, L 1615, F 28, S 8, H V 21716, I/A 13 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-46
Empresa: BORRAS RIBES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Borras Ribes Jose
- Esteve Tortajada Carmen
- Torres Canto Vicenta
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Esteve Tortajada Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4303, L 1615, F 28, S 8, H V 21716, I/A 13 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-46
Información de ESTEVE TORTAJADA CARMEN
Mostramos los datos de ESTEVE TORTAJADA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTEVE TORTAJADA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos