ESTEVE PLA MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de ESTEVE PLA MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ESTEVE PLA MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BACONE SA | Administrador Unico | 02/08/2016 | |
APTC BARCELONA 2001 SL | Administrador Unico | 01/07/2011 |
VINCULACIONES DE ESTEVE PLA MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTEVE PLA MARIA CARMEN
Empresa: RELATS FOTOGRAFICS SL
Administrador Unico
- Esteve Pla Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26990 , F 12, S 8, H B 111889, I/A 10 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-08
Empresa: SERVICIOS INDUSTRIALES QMS SA
Administrador Unico
- Esteve Pla Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25283 , F 19, S 8, H B 86498, I/A 11 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-08
Empresa: SERVICIOS INDUSTRIALES QMS SA
Administrador Unico
- Esteve Pla Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25283 , F 19, S 8, H B 86498, I/A 10 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-08
Empresa: ICABI SA
Administrador Unico
- Esteve Pla Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4916 , F 7, S 8, H B 64892, I/A 14 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-08
Empresa: HOLDING GOLD SA
Administrador Unico
- Esteve Pla Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10497 , F 217, S 8, H B 66892, I/A 9 N (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-08
Empresa: SERVICIOS INDUSTRIALES QMS SA
Administrador Unico
- Esteve Pla Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25283 , F 19, S 8, H B 86498, I/A 9 N (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-08
Empresa: RELATS FOTOGRAFICS SL
Administrador Unico
- Esteve Pla Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26990 , F 12, S 8, H B 111889, I/A 9 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-08
Empresa: BACONE SA
Administrador Unico
- Esteve Pla Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 453 , F 53, S 8, H T 4568, I/A 15 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-43
Empresa: ICABI SA
Administrador Unico
- Esteve Pla Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4916 , F 7, S 8, H B 64892, I/A 13 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-149-08
Empresa: RELATS FOTOGRAFICS SL
Administrador Unico
- Esteve Pla Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26990 , F 12, S 8, H B 111889, I/A 8 (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-08
VER MAS ACTOS
Información de ESTEVE PLA MARIA CARMEN
Mostramos los datos de ESTEVE PLA MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTEVE PLA MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos