ESTEVE LAJARIN JOSE TOMAS
Informe ejecutivo de ESTEVE LAJARIN JOSE TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESTEVE LAJARIN JOSE TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROTULISTO LEVANTE SRL | Administrador Unico | 18/05/2017 | |
ANGEL TERESA LEYKAUF SL | Liquidador Unico | 22/10/2013 | |
MANUEL TERESA LEYKAUF SL | Liquidador Unico | 13/06/2013 | |
ALUMINIOS JOMAR CASTELLON SL | Administrador Unico | 31/03/2009 |
VINCULACIONES DE ESTEVE LAJARIN JOSE TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTEVE LAJARIN JOSE TOMAS
Empresa: ROTULISTO LEVANTE SRL
Administrador Unico
- Esteve Lajarin Jose Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1731, L 1292, F 37, S 8, H CS 39965, I/A 1 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-12
Empresa: REFORMAS DASEL CASTELLON SL
Administrador Unico
- Esteve Lajarin Jose Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360, L 923, F 17, S 8, H CS 26542, I/A 5 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-12
Empresa: ANGEL TERESA LEYKAUF SL
Liquidador Unico
- Esteve Lajarin Jose Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8078, L 5371, F 47, S 8, H V 102903, I/A 3 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-46
Empresa: MANUEL TERESA LEYKAUF SL
Liquidador Unico
- Esteve Lajarin Jose Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8106, L 5399, F 188, S 8, H V 103570, I/A 2 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-46
Empresa: REFORMAS DASEL CASTELLON SL
Administrador Unico
- Esteve Lajarin Jose Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360, L 923, F 16, S 8, H CS 26542, I/A 2 (03/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-12
Empresa: ALUMINIOS JOMAR CASTELLON SL
Administrador Unico
- Esteve Lajarin Jose Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1504, L 1066, F 201, S 8, H CS 31008, I/A 1 (31/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-68-12
Información de ESTEVE LAJARIN JOSE TOMAS
Mostramos los datos de ESTEVE LAJARIN JOSE TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTEVE LAJARIN JOSE TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos