ESTEVADEORDAL SERRA CARLOS
Informe ejecutivo de ESTEVADEORDAL SERRA CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESTEVADEORDAL SERRA CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VADEMARSA DE BARCELONA SL | Apoderado Solidario | 30/12/2021 | |
ACTEUR SL | Apoderado Solidario | 30/12/2021 | |
GESTAUR SL | Apoderado Solidario | 22/12/2021 | |
EVOLUTIVE APPS SL | Administrador Unico | 22/07/2013 |
VINCULACIONES DE ESTEVADEORDAL SERRA CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTEVADEORDAL SERRA CARLOS
Empresa: VADEMARSA DE BARCELONA SL
Apoderado Solidario
- Estevadeordal Serra Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25670 , F 13, S 8, H B 92766, I/A 4 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-08
Empresa: ACTEUR SL
Apoderado Solidario
- Estevadeordal Serra Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27707 , F 177, S 8, H B 122201, I/A 7 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-08
Empresa: GESTAUR SL
Apoderado Solidario
- Estevadeordal Serra Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27707 , F 162, S 8, H B 121561, I/A 7 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-08
Empresa: EVOLUTIVE APPS SL
Administrador Unico
- Estevadeordal Serra Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43866 , F 35, S 8, H B 440469, I/A 1 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-08
Información de ESTEVADEORDAL SERRA CARLOS
Mostramos los datos de ESTEVADEORDAL SERRA CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTEVADEORDAL SERRA CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos