ESTEVA ORTIGA MARIA JOSE
Informe ejecutivo de ESTEVA ORTIGA MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESTEVA ORTIGA MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUHO SL | Apoderado Solidario | 02/05/2024 | |
INMOBILIARIA ORVI SA | Consejero Delegado Mancomunado | 23/11/2023 | |
INMOBILIARIA ORVI SA | Consejero | 23/11/2023 | |
INMOBILIARIA ORVI SA | Consejero Delegado Mancomunado | 13/04/2018 | |
INMOBILIARIA ORVI SA | Consejero | 13/04/2018 |
VINCULACIONES DE ESTEVA ORTIGA MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTEVA ORTIGA MARIA JOSE
Empresa: BUHO SL
Apoderado Solidario
- Esteva Ortiga Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49251 , F 143, S 8, H B 614311, I/A 10 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-08
Empresa: INMOBILIARIA ORVI SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Esteva Ortiga Jordi
- Esteva Ortiga Maria Isabel
- Esteva Ortiga Maria Jose
- Esteva Ortiga Maria Montserrat
- Schroder Esteva Carla Maria
Consejero
- Esteva Ortiga Jordi
- Esteva Ortiga Maria Isabel
- Esteva Ortiga Maria Jose
- Esteva Ortiga Maria Montserrat
- Schroder Esteva Carla Maria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43266 , F 144, S 8, H B 103675, I/A 22 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-08
Empresa: INMOBILIARIA ORVI SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Esteva Ortiga Jorge Juan
- Esteva Ortiga Maria Isabel
- Esteva Ortiga Maria Jose
- Esteva Ortiga Maria Montserrat
- Esteva Ortiga Maria Rosa
Consejero
- Esteva Ortiga Jorge Juan
- Esteva Ortiga Maria Isabel
- Esteva Ortiga Maria Jose
- Esteva Ortiga Maria Montserrat
- Esteva Ortiga Maria Rosa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43266 , F 141, S 8, H B 103675, I/A 19 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-08
Empresa: INMOBILIARIA ORVI SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Esteva Ortiga Jorge Juan
- Esteva Ortiga Maria Isabel
- Esteva Ortiga Maria Jose
- Esteva Ortiga Maria Montserrat
- Esteva Ortiga Maria Rosa
Consejero
- Esteva Ortiga Jorge Juan
- Esteva Ortiga Maria Isabel
- Esteva Ortiga Maria Jose
- Esteva Ortiga Maria Montserrat
- Esteva Ortiga Maria Rosa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26433 , F 69, S 8, H B 103675, I/A 18 N (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-08
Empresa: INMOBILIARIA ORVI SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Esteva Ortiga Jorge Juan
- Esteva Ortiga Maria Isabel
- Esteva Ortiga Maria Jose
- Esteva Ortiga Maria Montserrat
- Esteva Ortiga Maria Rosa
Consejero
- Esteva Ortiga Jorge Juan
- Esteva Ortiga Maria Isabel
- Esteva Ortiga Maria Jose
- Esteva Ortiga Maria Montserrat
- Esteva Ortiga Maria Rosa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26433 , F 69, S 8, H B 103675, I/A 18 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-08
Información de ESTEVA ORTIGA MARIA JOSE
Mostramos los datos de ESTEVA ORTIGA MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTEVA ORTIGA MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos