ESTERAS GOMEZ MARIA SOCORRO
Informe ejecutivo de ESTERAS GOMEZ MARIA SOCORRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ESTERAS GOMEZ MARIA SOCORRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUCAR & LIOLO SL | Apoderado Solidario | 15/04/2015 |
VINCULACIONES DE ESTERAS GOMEZ MARIA SOCORRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTERAS GOMEZ MARIA SOCORRO
Empresa: BUCAR & LIOLO SL
Apoderado Solidario
- Esteras Gomez Maria Socorro
- Martinez Bonilla Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20330 , F 106, S 8, H M 359480, I/A 3 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-28
Empresa: SERRIVER SL
Apoderado
- Benito Sanchez Francisco
- Esteras Gomez Maria Socorro
- Martinez Betrian Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23333 , F 21, S 8, H M 71412, I/A 17 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-28
Empresa: AUTOMATICOS PLIN SL
Apoderado
- Benito Sanchez Francisco
- De Mata Cuesta Angel Juan
- Esteras Gomez Maria Socorro
- Martinez Betrian Jose Luis
- Martinez Bonilla Rafael
- Rico Cuadros Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15576 , F 172, S 8, H M 87555, I/A 18 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-48-28
Empresa: EL CUADRO DE ARTILLEROS AGRICOLA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19784 , F 202, S 8, H M 89429, I/A 32 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-48-28
Información de ESTERAS GOMEZ MARIA SOCORRO
Mostramos los datos de ESTERAS GOMEZ MARIA SOCORRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTERAS GOMEZ MARIA SOCORRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos