ESTEPA SALVADOR ALICIA
Informe ejecutivo de ESTEPA SALVADOR ALICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESTEPA SALVADOR ALICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HYDRO TORIJA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/06/2024 | |
HYDRO ALUMINIUM IBERIA SA | Apoderado | 10/11/2023 |
VINCULACIONES DE ESTEPA SALVADOR ALICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTEPA SALVADOR ALICIA
Empresa: HYDRO TORIJA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- 0degaard Leiv- Erik
- Aranguren Ispizua Iñigo
- Beneyto Orban Sandra
- Estepa Salvador Alicia
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 742600, I/A 5 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-28
Empresa: HYDRO ALUMINIUM IBERIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 51, S 8, H GU 9255, I/A 15 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-19
Empresa: HYDRO ALUMINIUM IBERIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- David Navarro De Palencia Gilkerson
- Estepa Salvador Alicia
- Gonzalez Moron Ramon
- Julio Sanz Fernandez
- Sandra Beneyto Orban
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 51, S 8, H GU 9255, I/A 15 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-19
Empresa: HYDRO ALUMINIUM IBERIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- David Navarro De Palencia Gilkerson
- Estepa Salvador Alicia
- Gonzalez Moron Ramon
- Julio Sanz Fernandez
- Sandra Beneyto Orban
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 44, S 8, H GU 9255, I/A 3 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-19
Empresa: HYDRO ALUMINIUM IBERIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Beneyto Orban Sandra
- Estepa Salvador Alicia
- Navarro De Palencia Gilkerson David
- Sanz Fernandez Julio
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 44, S 8, H GU 9255, I/A 3 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-19
Empresa: NORSK HYDRO ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Beneyto Orban Sandra
- Estepa Salvador Alicia
- Gonzalez Moron Ramon
- Navarro De Palencia Gilkerson David
- Sanz Fernandez Julio
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29258 , F 188, S 8, H M 76901, I/A 53 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-28
Empresa: HYDRO ALUMINIO AZUQUECA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- David Navarro De Palencia Gilkerson
- Estepa Salvador Alicia
- Gonzalez Moron Ramon
- Julio Sanz Fernandez
- Sandra Beneyto Orban
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 365 , F 141, S 8, H GU 3131, I/A 23 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-19
Empresa: HYDRO ALUMINIO AZUQUECA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Estepa Salvador Alicia
Apoderado Solidario
Director
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 365 , F 141, S 8, H GU 3131, I/A 23 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-19
Información de ESTEPA SALVADOR ALICIA
Mostramos los datos de ESTEPA SALVADOR ALICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTEPA SALVADOR ALICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos