ESTEPA GALVEZ FERNANDO
Informe ejecutivo de ESTEPA GALVEZ FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESTEPA GALVEZ FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVITRANS MORILES SL | Apoderado Mancomunado | 27/09/2013 |
VINCULACIONES DE ESTEPA GALVEZ FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTEPA GALVEZ FERNANDO
Empresa: TRANSPORTES JIMENEZ JURADO 2010 SL
Apoderado Mancomunado
- Estepa Galvez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2177 , F 221, S 8, H CO 29908, I/A 5 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-14
Empresa: TRANSPORTES TENLLADO Y FAMILIA SL
Apoderado Mancomunado
- Estepa Galvez Fernando
- Palacios Valenzuela Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1310 , F 138, S 8, H CO 13121, I/A 6 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-14
Empresa: TRANSPORTES JIMENEZ JURADO 2010 SL
Apoderado Mancomunado
- Estepa Galvez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2177 , F 220, S 8, H CO 29908, I/A 3 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-14
Información de ESTEPA GALVEZ FERNANDO
Mostramos los datos de ESTEPA GALVEZ FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTEPA GALVEZ FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos