ESTEPA DOMINGUEZ JESUS
Informe ejecutivo de ESTEPA DOMINGUEZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESTEPA DOMINGUEZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORPORACION DOVENTIS SL | Administrador Unico | 26/05/2022 | |
FOMENTOLUZ SL | Apoderado Solidario | 11/03/2016 | |
ASTRONERGI SL | Apoderado Solidario | 11/03/2016 | |
DOBECENTER SL | Apoderado Solidario | 11/03/2016 | |
ESYDOLUZ SL | Apoderado Solidario | 11/03/2016 | |
ESYMO ENERGI SL | Apoderado Solidario | 11/03/2016 | |
PADJELUZ SL | Apoderado Solidario | 11/03/2016 | |
CORPORACION DOVENTIS SL | Apoderado Solidario | 10/03/2016 |
VINCULACIONES DE ESTEPA DOMINGUEZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTEPA DOMINGUEZ JESUS
Empresa: CORPORACION DOVENTIS SL
Administrador Unico
- Estepa Dominguez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2228 , F 221, S 8, H CO 30985, I/A 9 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-14
Empresa: PADJELUZ SL
Apoderado Solidario
- Dominguez Dominguez Bernardina
- Estepa Dominguez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911 , F 160, S 8, H CO 24169, I/A 8 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-14
Empresa: ESYMO ENERGI SL
Apoderado Solidario
- Dominguez Dominguez Bernardina
- Estepa Dominguez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911 , F 178, S 8, H CO 24171, I/A 8 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-14
Empresa: ESYDOLUZ SL
Apoderado Solidario
- Dominguez Dominguez Bernardina
- Estepa Dominguez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911 , F 205, S 8, H CO 24174, I/A 8 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-14
Empresa: DOBECENTER SL
Apoderado Solidario
- Dominguez Dominguez Bernardina
- Estepa Dominguez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911 , F 169, S 8, H CO 24170, I/A 8 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-14
Empresa: ASTRONERGI SL
Apoderado Solidario
- Dominguez Dominguez Bernardina
- Estepa Dominguez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911 , F 187, S 8, H CO 24172, I/A 8 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-14
Empresa: FOMENTOLUZ SL
Apoderado Solidario
- Dominguez Dominguez Bernardina
- Estepa Dominguez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911 , F 196, S 8, H CO 24173, I/A 8 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-14
Empresa: CORPORACION DOVENTIS SL
Apoderado Solidario
- Dominguez Dominguez Bernardina
- Estepa Dominguez Jesus
- Estepa Gallardo Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2228 , F 209, S 8, H CO 30985, I/A 7 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-14
Empresa: CANTERAS ESTEPA SL
Administrador Unico
- Estepa Dominguez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1845 , F 193, S 8, H CO 22727, I/A 5 (19/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-14
Información de ESTEPA DOMINGUEZ JESUS
Mostramos los datos de ESTEPA DOMINGUEZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTEPA DOMINGUEZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos