ESTELLES BLAY PEDRO ANTONIO
Informe ejecutivo de ESTELLES BLAY PEDRO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESTELLES BLAY PEDRO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDIBRAVO SL | Administrador Unico | 10/11/2016 | |
PREFOOD TECHNOLOGIES SL | Apoderado | 09/10/2014 | |
E L A SISTEMAS DE MONTAJES Y MANIPULACION SL | Administrador Unico | 11/02/2011 |
VINCULACIONES DE ESTELLES BLAY PEDRO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTELLES BLAY PEDRO ANTONIO
Empresa: PREFOOD TECHNOLOGIES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Estelles Blay Pedro Antonio
- Hofmann Batllori Marcos
- Hofmann Elsa-cristina-mercedes
- Langenheim Enrique-adolfo
- Montagut Willy-hofmann
Presidente
- Estelles Blay Pedro Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31220 , F 212, S 8, H M 561915, I/A 7 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-28
Empresa: AUDIBRAVO SL
Administrador Unico
- Estelles Blay Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33630 , F 155, S 8, H M 605367, I/A 2 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-28
Empresa: PREFOOD TECHNOLOGIES SL
Apoderado
- Estelles Blay Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31220 , F 210, S 8, H M 561915, I/A 5 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-28
Empresa: PREFOOD TECHNOLOGIES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Estelles Blay Pedro Antonio
- Hofmann Batllori Marcos
- Hofmann Elsa-cristina-mercedes
- Langenheim Enrique-adolfo
- Montagut Willy-hofmann
Presidente
- Estelles Blay Pedro Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31220 , F 98, S 8, H M 561915, I/A 2 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-28
Administrador Unico
- Estelles Blay Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23709 , F 157, S 8, H M 425498, I/A 2 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-28
Información de ESTELLES BLAY PEDRO ANTONIO
Mostramos los datos de ESTELLES BLAY PEDRO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTELLES BLAY PEDRO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos