ESTEFANIA DURAN MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de ESTEFANIA DURAN MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ESTEFANIA DURAN MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AAMINTERNET SL | Administrador Solidario | 09/01/2024 | |
AAMINTERNET SL | Liquidador | 09/01/2024 | 09/01/2024 |
AERONAUTICAS PARAYA SL | Administrador Unico | 26/04/2012 | 03/02/2017 |
AERONAUTICAS PARAYA SL | Liquidador | 03/02/2017 | 03/02/2017 |
DROBASA ESPAÑA SL | Administrador Unico | 28/01/2014 | 06/07/2016 |
DROBASA ESPAÑA SL | Liquidador | 06/07/2016 | 06/07/2016 |
BIN & BIN SERVICIOS SL | Socio Unico | 30/11/2012 | 03/03/2015 |
BIN & BIN SERVICIOS SL | Administrador Unico | 30/11/2012 | 03/03/2015 |
VINCULACIONES DE ESTEFANIA DURAN MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTEFANIA DURAN MIGUEL ANGEL
Empresa: AAMINTERNET SL
Liquidador
- Estefania Duran Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15223 , F 191, S 8, H M 254843, I/A 3 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
Empresa: AAMINTERNET SL
Administrador Solidario
- Estefania Duran Miguel Angel
- Fernandez Lopez Andres
- Jimenez Menendez Jose Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15223 , F 191, S 8, H M 254843, I/A 3 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
Empresa: AERONAUTICAS PARAYA SL
Liquidador
- Estefania Duran Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23424 , F 10, S 8, H M 420115, I/A 3 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-28
Empresa: AERONAUTICAS PARAYA SL
Administrador Unico
- Estefania Duran Miguel Angel
Liquidador
- Estefania Duran Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23424 , F 10, S 8, H M 420115, I/A 3 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-28
Empresa: DROBASA ESPAÑA SL
Liquidador
- Estefania Duran Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31881 , F 24, S 8, H M 573738, I/A 3 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-28
Empresa: DROBASA ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Estefania Duran Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31881 , F 24, S 8, H M 573738, I/A 3 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-28
Empresa: BIN & BIN SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Estefania Duran Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27578 , F 97, S 8, H M 496988, I/A 5 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-28
Empresa: DROBASA ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Estefania Duran Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31881 , F 20, S 8, H M 573738, I/A 1 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-28
Empresa: BIN & BIN SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Estefania Duran Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27578 , F 94, S 8, H M 496988, I/A 2 (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-28
Empresa: BIN & BIN SERVICIOS SL
Socio Único
- Estefania Duran Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27578 , F 94, S 8, H M 496988, I/A 2 (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-28
VER MAS ACTOS
Información de ESTEFANIA DURAN MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de ESTEFANIA DURAN MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTEFANIA DURAN MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos