ESTEFANELL BUSCATO JOSE
Informe ejecutivo de ESTEFANELL BUSCATO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESTEFANELL BUSCATO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIAJES VIASOL SA | Administrador Unico | 07/03/2019 | 10/06/2024 |
VIAJES VIASOL SA | Administrador Unico | 27/01/2014 | 07/03/2019 |
INDUSTRIAS TURISTICAS CALELLA SA | Apoderado | 26/01/2015 |
VINCULACIONES DE ESTEFANELL BUSCATO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTEFANELL BUSCATO JOSE
Empresa: VIAJES VIASOL SA
Administrador Unico
- Estefanell Buscato Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 380835, I/A 20 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-08
Empresa: VIAJES VIASOL SA
Administrador Unico
- Estefanell Buscato Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41313 , F 171, S 8, H B 380835, I/A 16 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-08
Empresa: INDUSTRIAS TURISTICAS CALELLA SA
Apoderado
- Estefanell Buscato Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29327 , F 79, S 8, H B 32450, I/A 26 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-08
Empresa: VIAJES VIASOL SA
Administrador Unico
- Estefanell Buscato Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41313 , F 170, S 8, H B 380835, I/A 15 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-08
Información de ESTEFANELL BUSCATO JOSE
Mostramos los datos de ESTEFANELL BUSCATO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTEFANELL BUSCATO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos