ESTEBAN SOTO ANGEL
Informe ejecutivo de ESTEBAN SOTO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESTEBAN SOTO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERCURIO PLATFORM SL | Apoderado Solidario | 15/11/2022 | |
MERCURIO PLATFORM SL | Consejero | 19/06/2017 |
VINCULACIONES DE ESTEBAN SOTO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTEBAN SOTO ANGEL
Empresa: MERCURIO PLATFORM SL
Apoderado Solidario
- Esteban Soto Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48029 , F 21, S 8, H B 459337, I/A 14 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-08
Empresa: MERCURIO PLATFORM SL
Consejero Delegado
- Esteban Soto Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44543 , F 154, S 8, H B 459337, I/A 9 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-08
Empresa: MERCURIO PLATFORM SL
Consejero Delegado
- Esteban Soto Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44543 , F 151, S 8, H B 459337, I/A 4 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-08
Empresa: MERCURIO PLATFORM SL
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44543 , F 148, S 8, H B 459337, I/A 3 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-08
Empresa: MERCURIO PLATFORM SL
Administrador Unico
- Esteban Soto Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44543 , F 148, S 8, H B 459337, I/A 3 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-08
Empresa: MERCURIO PLATFORM SL
Administrador Unico
- Esteban Soto Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44543 , F 147, S 8, H B 459337, I/A 1 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-08
Información de ESTEBAN SOTO ANGEL
Mostramos los datos de ESTEBAN SOTO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTEBAN SOTO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos