ESTEBAN SANTAMARIA MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de ESTEBAN SANTAMARIA MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ESTEBAN SANTAMARIA MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RELCAMP AIE | Consejero | 13/06/2022 | |
EUROHUECO COGENERACION AIE | Apoderado | 18/12/2012 | |
EUROHUECO COGENERACION AIE | Administrador Mancomunado | 08/10/2012 | |
ENERGETICA MATARO SA | Liquidador | 08/04/2011 | 08/04/2011 |
SATI COGENERACIO AIE | Consejero | 08/07/2009 | 15/10/2010 |
PRINTEREL SL | Secretario | 23/06/2010 | |
PRINTEREL SL | Consejero | 23/06/2010 | |
COGENERACIO J VILASECA SL | Consejero | 03/06/2010 | 03/06/2010 |
VINCULACIONES DE ESTEBAN SANTAMARIA MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTEBAN SANTAMARIA MARIA DEL CARMEN
Empresa: RELCAMP AIE
Consejero
- Esteban Santamaria Maria Del Carmen
- Ovejas Rosa Eloy
- RECKITT BENCKISER ESPAÑA SL
- Rodriguez Vicente Mireia
- Salat Mardaras Salvador
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25150 , F 224, S 8, H B 83874, I/A 14 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-08
Empresa: EUROHUECO COGENERACION AIE
Apoderado
- Esteban Santamaria Maria Del Carmen
- Miñarro Torrijos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40138 , F 72, S 8, H B 180546, I/A 19 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-08
Empresa: EUROHUECO COGENERACION AIE
Administrador Mancomunado
- Esteban Santamaria Maria Del Carmen
- Frank Augustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40138 , F 68, S 8, H B 180546, I/A 17 (08/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-08
Empresa: ENERGETICA MATARO SA
Liquidador
- Esteban Santamaria Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33602 , F 206, S 8, H B 231562, I/A 10 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-08
Empresa: SATI COGENERACIO AIE
Consejero
- Esteban Santamaria Maria Del Carmen
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24057 , F 68, S 8, H B 63481, I/A 20 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-08
Empresa: PRINTEREL SL
Consejero
- Esteban Santamaria Maria Del Carmen
- Gil Mata Jesus Javier
- Gunter Hans Nathaus
- Llunell Cardona Jacinto
- Salat Mardaras Salvador
Presidente
Secretario
- Esteban Santamaria Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39014 , F 202, S 8, H B 54541, I/A 16 (23/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-126-08
Empresa: COGENERACIO J VILASECA AIE
Consejero
- AE SA
- Esteban Santamaria Maria Del Carmen
- Guillen Blecua Cristina
- Munne Estruch Antonio
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41916 , F 21, S 8, H B 141841, I/A 26 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-08
Empresa: COGENERACIO J VILASECA AIE
Consejero
- Esteban Santamaria Maria Del Carmen
- Guillen Blecua Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34974 , F 123, S 8, H B 141841, I/A 23 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-08
Empresa: SATI COGENERACIO AIE
Consejero
- Esteban Santamaria Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24057 , F 68, S 8, H B 63481, I/A 19 (08/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-135-08
Información de ESTEBAN SANTAMARIA MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de ESTEBAN SANTAMARIA MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTEBAN SANTAMARIA MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos