ESTEBAN RISUEÑO LUIS MARIA
Informe ejecutivo de ESTEBAN RISUEÑO LUIS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESTEBAN RISUEÑO LUIS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOLINO DE BARROS SL | Administrador Mancomunado | 10/01/2014 | 08/06/2016 |
MOLINO DE BARROS SL | Consejero | 10/01/2014 | |
MOLINO DE BARROS SL | Presidente | 02/12/2009 | |
MOLINO DE BARROS SL | Consejero Delegado | 02/12/2009 |
VINCULACIONES DE ESTEBAN RISUEÑO LUIS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTEBAN RISUEÑO LUIS MARIA
Empresa: MOLINO DE BARROS SL
Administrador Mancomunado
- Benito Vaquero Gervasio Maria
- Esteban Risueño Luis Maria
- Gonzalez Caballero Maria Dolores
- Sanchez Fernandez Juan Fernando
- URBIBARROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 405 , F 119, S 8, H BA 18957, I/A 4 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-06
Empresa: MOLINO DE BARROS SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 405 , F 119, S 8, H BA 18957, I/A 4 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-06
Empresa: MOLINO DE BARROS SL
Consejero Delegado
- Esteban Risueño Luis Maria
Consejero
Presidente
- Esteban Risueño Luis Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 405 , F 118, S 8, H BA 18957, I/A 3 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-06
Información de ESTEBAN RISUEÑO LUIS MARIA
Mostramos los datos de ESTEBAN RISUEÑO LUIS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTEBAN RISUEÑO LUIS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos