ESTEBAN MESCUA CARLOS
Informe ejecutivo de ESTEBAN MESCUA CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESTEBAN MESCUA CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTEBAN AVISBAL GROUP SL | Administrador Unico | 11/03/2021 | |
ESTEBAN AVISBAL GROUP SL | Socio Unico | 27/03/2018 | |
RESTAURACIONES INTEGRALES DEL AUTOMOVIL SL | Socio Unico | 10/02/2015 | |
RESTAURACIONES INTEGRALES DEL AUTOMOVIL SL | Administrador Unico | 10/02/2015 | |
EA EVENTS & PLAYERS 2011 SL | Administrador Unico | 06/09/2013 | |
ESTETICA DEL COCHE 2010 SL | Administrador Unico | 30/08/2010 |
VINCULACIONES DE ESTEBAN MESCUA CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTEBAN MESCUA CARLOS
Empresa: ESTEBAN AVISBAL GROUP SL
Administrador Unico
- Esteban Mescua Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5713, L 4620, F 141, S 8, H MA144350, I/A 3 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-29
Empresa: ESTEBAN AVISBAL GROUP SL
Administrador Unico
- Esteban Mescua Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5713, L 4620, F 141, S 8, H MA144350, I/A 2 (20/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-84-29
Empresa: ESTEBAN AVISBAL GROUP SL
Administrador Unico
- Esteban Mescua Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5713, L 4620, F 141, S 8, H MA144350, I/A 1 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-29
Empresa: ESTEBAN AVISBAL GROUP SL
Socio Único
- Esteban Mescua Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5713, L 4620, F 141, S 8, H MA144350, I/A 1 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-29
Administrador Unico
- Esteban Mescua Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5368, L 4275, F 212, S 8, H MA126798, I/A 1 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-29
Socio Único
- Esteban Mescua Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5368, L 4275, F 212, S 8, H MA126798, I/A 1 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-29
Empresa: EA EVENTS & PLAYERS 2011 SL
Administrador Unico
- Esteban Mescua Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5177, L 4084, F 42, S 8, H MA119606, I/A 1 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-177-29
Empresa: ESTETICA DEL COCHE 2010 SL
Administrador Unico
- Esteban Mescua Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4796, L 3704, F 96, S 8, H MA106377, I/A 1 (30/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-176-29
Información de ESTEBAN MESCUA CARLOS
Mostramos los datos de ESTEBAN MESCUA CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTEBAN MESCUA CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos