ESTEBAN MARTIN LUCAS
Informe ejecutivo de ESTEBAN MARTIN LUCAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESTEBAN MARTIN LUCAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DILETTO STORE SL | Administrador Solidario | 21/10/2015 | |
GAMA RESERVA SL | Administrador Solidario | 10/10/2013 | |
MAGA LA QUINTA SL | Administrador Solidario | 06/02/2013 |
VINCULACIONES DE ESTEBAN MARTIN LUCAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTEBAN MARTIN LUCAS
Empresa: 25 H MANAGEMENT SL
Administrador Solidario
- Esteban Martin Lucas
- Gallardo Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30890 , F 10, S 8, H M 555965, I/A 3 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-28
Empresa: 25 H MANAGEMENT SL
Administrador Mancomunado
- Esteban Martin Lucas
- Vera Hernandez Laura-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30890 , F 10, S 8, H M 555965, I/A 3 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-28
Empresa: 25 H MANAGEMENT SL
Administrador Mancomunado
- Esteban Martin Lucas
- Vera Hernandez Laura-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30890 , F 10, S 8, H M 555965, I/A 2 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-28
Empresa: GAMA RESERVA SL
Administrador Solidario
- Esteban Martin Lucas
- Gallardo Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5190, L 4097, F 14, S 8, H MA120090, I/A 1 (10/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-199-29
Empresa: MAGA LA QUINTA SL
Administrador Solidario
- Esteban Martin Lucas
- Gallardo Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5097, L 4004, F 200, S 8, H MA116729, I/A 1 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-29
Información de ESTEBAN MARTIN LUCAS
Mostramos los datos de ESTEBAN MARTIN LUCAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTEBAN MARTIN LUCAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos