ESTEBAN JIMENEZ ROSA MARIA
Informe ejecutivo de ESTEBAN JIMENEZ ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESTEBAN JIMENEZ ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AIRENET TELECOMUNICACIONES SRL | Administrador Unico | 25/08/2022 |
VINCULACIONES DE ESTEBAN JIMENEZ ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTEBAN JIMENEZ ROSA MARIA
Empresa: AIRENET TELECOMUNICACIONES SRL
Administrador Unico
- Esteban Jimenez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 705 , F 130, S 8, H CR 32823, I/A 1 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-13
Empresa: AIRETEL2012 SL
Administrador Unico
- Esteban Jimenez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 549 , F 114, S 8, H CR 21797, I/A 11 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-13
Empresa: AIRETEL2012 SL
Administrador Unico
- Esteban Jimenez Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 549 , F 114, S 8, H CR 21797, I/A 10 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-13
Empresa: AIRETEL2012 SL
Administrador Solidario
- Esteban Jimenez Rosa Maria
- Solera Martin Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 549 , F 78, S 8, H CR 21797, I/A 2 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-13
Empresa: AIRETEL2012 SL
Administrador Solidario
- Esteban Jimenez Rosa Maria
- Solera Martin Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 549 , F 76, S 8, H CR 21797, I/A 1 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-13
Información de ESTEBAN JIMENEZ ROSA MARIA
Mostramos los datos de ESTEBAN JIMENEZ ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTEBAN JIMENEZ ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos