ESTEBAN GONZALEZ JOSE
Informe ejecutivo de ESTEBAN GONZALEZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESTEBAN GONZALEZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RGS COVER SOLUTIONS SL | Apoderado Solidario | 07/12/2015 | |
REVESTIMIENTOS ESPECIALES GARCIA SA | Apoderado | 28/01/2014 |
VINCULACIONES DE ESTEBAN GONZALEZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTEBAN GONZALEZ JOSE
Empresa: RGS COVER SOLUTIONS SL
Apoderado Solidario
- Esteban Gonzalez Jose
- Garcia Segura Wenceslao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34116 , F 161, S 8, H M 613696, I/A 2 (07/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-28
Empresa: REVESTIMIENTOS ESPECIALES GARCIA SA
Apoderado
- Esteban Gonzalez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23590 , F 36, S 8, H M 56475, I/A 20 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-28
Empresa: REVESTIMIENTOS ESPECIALES GARCIA SA
Administrador Unico
- Esteban Gonzalez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23590 , F 35, S 8, H M 56475, I/A 19 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-28
Empresa: REVESTIMIENTOS ESPECIALES GARCIA SA
Administrador Unico
- Esteban Gonzalez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23590 , F 35, S 8, H M 56475, I/A 18 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-28
Empresa: PESCADOS Y CONGELADOS PALOMA SL
Administrador Unico
- Esteban Gonzalez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 536, L 103, F 123, S 8, H CS 2840, I/A 5 (03/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-178-12
Información de ESTEBAN GONZALEZ JOSE
Mostramos los datos de ESTEBAN GONZALEZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTEBAN GONZALEZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos