ESTEBAN ESTEBAN JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de ESTEBAN ESTEBAN JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ESTEBAN ESTEBAN JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAGICA ARANDA SL | Socio Unico | 19/01/2024 | |
MAGICA ARANDA SL | Administrador Unico | 19/01/2024 | |
BODEGAS ESTEBAN SANZ SL | Administrador Solidario | 10/01/2018 |
VINCULACIONES DE ESTEBAN ESTEBAN JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTEBAN ESTEBAN JUAN ANTONIO
Empresa: MAGICA ARANDA SL
Administrador Unico
- Esteban Esteban Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 639, L 430, F 102, S 8, H BU 14233, I/A 2 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-09
Empresa: MAGICA ARANDA SL
Socio Único
- Esteban Esteban Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 639, L 430, F 102, S 8, H BU 14233, I/A 2 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-09
Empresa: BODEGAS ESTEBAN SANZ SL
Consejero
- Esteban Esteban Juan Antonio
- Esteban Garijo Maria De Las Viñas
- Esteban Garijo Maximo Marcelo
- Esteban Sanz Frutos
Secretario
- Esteban Esteban Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 451, L 242, F 188, S 8, H BU 8236, I/A 3 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2021-179-09
Empresa: BODEGAS ESTEBAN SANZ SL
Administrador Solidario
- Esteban Esteban Juan Antonio
- Esteban Guijarro Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 451, L 242, F 188, S 8, H BU 8236, I/A 3 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-09
Empresa: BODEGAS ESTEBAN SANZ SL
Consejero Delegado Solidario
- Esteban Esteban Juan Antonio
- Esteban Garijo Maximo Marcelo
- Esteban Guijarro Juan Carlos
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 451, L 242, F 188, S 8, H BU 8236, I/A 3 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-09
Información de ESTEBAN ESTEBAN JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de ESTEBAN ESTEBAN JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTEBAN ESTEBAN JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos