ESTEBAN BERNARDO JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de ESTEBAN BERNARDO JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE ESTEBAN BERNARDO JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTOS UNIFICADOS SA | Apoderado | 16/04/2019 | |
BUSES DE PALENCIA SL | Apoderado Solidario | 19/03/2014 |
VINCULACIONES DE ESTEBAN BERNARDO JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTEBAN BERNARDO JUAN ANTONIO
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esteban Bernardo Juan Antonio
- Fernandez Sanchez Ana-maria
- Garcia Hidalgo Marcos
- Rodriguez Torresano Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37134 , F 96, S 8, H M 662802, I/A 6 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-28
Representante
- Esteban Bernardo Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37134 , F 96, S 8, H M 662802, I/A 5 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-28
Empresa: CETRALSA FORMACION SL
Representante
- Esteban Bernardo Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25010 , F 27, S 8, H M 309720, I/A 18 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-28
Empresa: FACTHUM SPAIN SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30841 , F 135, S 8, H M 476374, I/A 20 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-28
Empresa: PROYECTOS UNIFICADOS SA
Apoderado
- Esteban Bernardo Juan Antonio
- Royo Gomez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37712 , F 156, S 8, H M 176958, I/A 28 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-28
Representante
- Esteban Bernardo Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37134 , F 96, S 8, H M 662802, I/A 4 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-28
Representante
- Esteban Bernardo Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37134 , F 96, S 8, H M 662802, I/A 3 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esteban Bernardo Juan Antonio
- Fernandez Sanchez Ana-maria
- Garcia Hidalgo Marcos
- Rodriguez Torresano Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37134 , F 95, S 8, H M 662802, I/A 2 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37134 , F 91, S 8, H M 662802, I/A 1 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-28
Empresa: TELE PIZZA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aguilar Martin Luis
- Alcaraz Lopez Miguel Angel
- Arnaiz Castro Alberto
- Arredondo Braña Pablo
- Arrivi Ortiz Repiso David
- Barrallo Freigero Sergio
- Capelo Garcia Manuel
- Capelo Garcia Manuel
- Capelo Garcia Manuel
- Capelo Garcia Manuel
- Capelo Garcia Manuel
- Capelo Garcia Manuel Santiago
- Capelo Garcia Manuel Santiago
- Capelo Garcia Manuel Santiago
- Castro Mesa Moises
- Cervantes De Los Reyes Jose Manuel
- Ciria Ballano Jordi
- Crespo Mañas Manuel
- Del Barrio Abadie Gonzalo
- Del Barrio Abadie Gonzalo
- Del Barrio Abadie Gonzalo
- Diez Triguero Felix
- Domingo Sanz Ana
- Domingo Sanz Ana
- Domingo Sanz Ana
- Duran San Roman Gustavo
- Duran San Roman Gustavo
- Duran San Roman Gustavo
- Duran San Roman Gustavo
- Echecopar Florez Fernando
- Echecopar Florez Fernando
- Echecopar Florez Fernando
- Echevarren Barrena Javier
- Español Diaz Del Rio Pedro
- Esteban Bernardo Juan Antonio
- Feliu Perez Francisco Javier
- Femenias Orovio Mateo
- Fernandez Filgueira Angel Luis
- Fernandez Filgueira Jose Maria
- Ferrer Salvador Juan
- Fuentes Franco Fernando
- Fuentes Pedregosa Jose Carlos
- Garcia Lanzarot Maria Jesus
- Garcia Peces Asuncion
- Garcia Rodriguez Juan Carlos
- Garcia Rodriguez Juan Carlos
- Guerrero Ferrer Victor
- Guerrero Ferrer Victor
- Guerrero Ferrer Victor
- Guerrero Ferrer Victor
- Guerrero Ferrer Victor
- Guerrero Ferrer Victor
- Illan Garcia Jose Ignacio
- Illan Garcia Jose Ignacio
- Lambertini Melega Alessandro
- Lambertini Melega Alessandro
- Larrosa Casado Javier
- Llamas Blanco Victor
- Lopez Casas Carlos
- Lopez Casas Carlos
- Lopez Gonzalez Armando
- Lopez Gonzalez Armando
- Lopez Gonzalez Armando
- Lopez Parrilla Pilar
- Lopez Parrilla Pilar
- Lopez Parrilla Pilar
- Lopez Parrilla Pilar
- Martinez Navas Rosa Maria
- Martinez Valera Miguel Angel
- Mora Yague Gregorio
- Mujica Murga Jose
- Olcese Santonja Jose Carlos
- Oliva Bueno Julian
- Ortiz Martinez Jose
- Ortiz Martinez Jose
- Peñarrubia Sanchez Salvador
- Puebla Barranco Pedro Luis
- Robayna Genthe Eduardo
- Rodriguez Alonso Juan Angel
- Rodriguez Fernandez Miguel Angel
- Ros Guilera Francisco
- Salvador Esteban Pedro
- Salvador Esteban Pedro
- Salvador Esteban Pedro
- Salvador Esteban Pedro
- Salvador Esteban Pedro
- Salvadro Esteban Pedro
- Salvadro Esteban Pedro
- Sanchez Aguilar Miguel Angel
- Sanchez Carrascosa Maria Dolores
- Santiago De Dios Ricardo
- Santiago Dios Ricardo
- Santiago Dios Ricardo
- Sumastre Treviño Ana
- Vazquez Rodriguez Jose Luis
- Vazquez Rodriguez Jose Luis
- Vazquez Rodriguez Jose Luis
- Zapater Marques Fernando
- Zapater Marques Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31603 , F 161, S 8, H M 7989, I/A 201 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-28
VER MAS ACTOS
Información de ESTEBAN BERNARDO JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de ESTEBAN BERNARDO JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTEBAN BERNARDO JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos