ESTEBAN ACEBES MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de ESTEBAN ACEBES MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESTEBAN ACEBES MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES SA | Consejero | 03/02/2012 | 08/01/2014 |
UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES SL | Consejero | 07/01/2014 |
VINCULACIONES DE ESTEBAN ACEBES MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTEBAN ACEBES MARIA CARMEN
Empresa: CENTRO DE DIFUSION SOCIO CULTURAL SA
Consejero
- Esteban Acebes Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1057 , F 13, S 8, H VA 8876, I/A 28 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-47
Consejero
- Esteban Acebes Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1046 , F 134, S 8, H VA 14564, I/A 13 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-8-47
Empresa: CENTRO DE DIFUSION SOCIO CULTURAL SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1057 , F 12, S 8, H VA 8876, I/A 26 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-47
Empresa: CENTRO DE DIFUSION SOCIO CULTURAL SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1057 , F 12, S 8, H VA 8876, I/A 26 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-47
Información de ESTEBAN ACEBES MARIA CARMEN
Mostramos los datos de ESTEBAN ACEBES MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTEBAN ACEBES MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos