ESTADELLA MARCE FRANCISCO
Informe ejecutivo de ESTADELLA MARCE FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ESTADELLA MARCE FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTACIO SERVEI ESTADELLA SL | Administrador | 13/06/2022 | |
MARESBRI SL | Administrador | 11/02/2021 | |
JAESBRI SL | Administrador | 10/02/2021 | |
FRANESBRI SL | Administrador | 07/12/2020 |
VINCULACIONES DE ESTADELLA MARCE FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTADELLA MARCE FRANCISCO
Empresa: ESTACIO SERVEI ESTADELLA SL
Administrador
- Estadella Marce Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24978 , F 36, S 8, H B 81840, I/A 10 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-08
Empresa: MARESBRI SL
Administrador
- Estadella Marce Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26620 , F 126, S 8, H B 104495, I/A 10 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-08
Empresa: JAESBRI SL
Administrador
- Estadella Marce Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26629 , F 201, S 8, H B 107688, I/A 10 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-08
Empresa: FRANESBRI SL
Administrador
- Estadella Marce Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26617 , F 129, S 8, H B 104467, I/A 10 (07/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-08
Información de ESTADELLA MARCE FRANCISCO
Mostramos los datos de ESTADELLA MARCE FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTADELLA MARCE FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos