ESTADA LAZUR MARIA DELOS ANGELES
Informe ejecutivo de ESTADA LAZUR MARIA DELOS ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESTADA LAZUR MARIA DELOS ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMURES SL | Socio Unico | 28/09/2009 | 27/12/2013 |
PROMURES SL | Administrador Solidario | 07/03/2012 | |
PROMURES SL | Administrador Mancomunado | 28/09/2009 | 21/02/2012 |
VINCULACIONES DE ESTADA LAZUR MARIA DELOS ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTADA LAZUR MARIA DELOS ANGELES
Empresa: PROMURES SL
Administrador Solidario
- Estada Lazur Maria Delos Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5301, L 2609, F 45, S 8, H V 43733, I/A 5 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-46
Empresa: MAESLA SL
Administrador Mancomunado
- Estada Lazur Maria Delos Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9082, L 6366, F 160, S 8, H V 135521, I/A 2 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-46
Empresa: MAESLA SL
Administrador Mancomunado
- Estada Lazur Maria Delos Angeles
- Mur Estada Juan Jose
- Mur Estada Sara Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9082, L 6366, F 158, S 8, H V 135521, I/A 1 (28/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-192-46
Empresa: MAESLA SL
Socio Único
- Estada Lazur Maria Delos Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9082, L 6366, F 158, S 8, H V 135521, I/A 1 (28/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-192-46
Información de ESTADA LAZUR MARIA DELOS ANGELES
Mostramos los datos de ESTADA LAZUR MARIA DELOS ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTADA LAZUR MARIA DELOS ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos