ESTACIONES DE SERVICIO DE GUIPUZCOA SOCIEDAD ANONI
Informe ejecutivo de ESTACIONES DE SERVICIO DE GUIPUZCOA SOCIEDAD ANONI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ESTACIONES DE SERVICIO DE GUIPUZCOA SOCIEDAD ANONI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADENOR ENERGY SA | Consejero | 24/06/2022 | |
PUNTO AZUL ENERGY SL | Consejero | 18/05/2022 | |
ERED FUEL & SERVICES SL | Administrador Mancomunado | 08/04/2021 | |
ESERGUI DISTESER SL | Consejero | 23/03/2021 | |
ESERGUI INVERSIONES SL | Consejero | 23/03/2021 |
VINCULACIONES DE ESTACIONES DE SERVICIO DE GUIPUZCOA SOCIEDAD ANONI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTACIONES DE SERVICIO DE GUIPUZCOA SOCIEDAD ANONI
Empresa: SAREWORK ENGINEERING SL
Administrador Solidario
- ESERGUI INVERSIONES SL
- Estaciones De Servicio De Guipuzcoa Sociedad Anoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5372 , F 138, S 8, H BI 62329, I/A A (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-48
Empresa: SAREWORK ENGINEERING SL
Administrador Solidario
- ESERGUI INVERSIONES SL
- Estaciones De Servicio De Guipuzcoa Sociedad Anoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5372 , F 136, S 8, H BI 62329, I/A 12 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-48
Empresa: SAREWORK ENGINEERING SL
Consejero
- ESERGUI INVERSIONES SL
- Estaciones De Servicio De Guipuzcoa Sociedad Anoni
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5372 , F 136, S 8, H BI 62329, I/A 12 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-48
Empresa: ESTACION DE SERVICIO CAMPODON SA
Consejero
- Bujanda Gonzalez Ana Isabel
- ESERGUI INVERSIONES SL
- Estaciones De Servicio De Guipuzcoa Sociedad Anoni
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6101 , F 129, S 8, H BI 78961, I/A 2 (24/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-48
Empresa: PUNTO AZUL TOMELLOSO 2014 SL
Consejero
- Bujanda Gonzalez Ana Isabel
- ESERGUI INVERSIONES SL
- Estaciones De Servicio De Guipuzcoa Sociedad Anoni
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6069 , F 160, S 8, H BI 78365, I/A 3 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-48
Empresa: PUNTO AZUL TOMELLOSO 2014 SL
Administrador Mancomunado
- ALQUILER ESTACIONES DEL NORTE SL
- ESERGUI INVERSIONES SL
- Estaciones De Servicio De Guipuzcoa Sociedad Anoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6069 , F 160, S 8, H BI 78365, I/A 3 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-48
Empresa: SAREWORK ENGINEERING SL
Consejero
- Estaciones De Servicio De Guipuzcoa Sociedad Anoni
- Garmendia Caminos Xabier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5372 , F 136, S 8, H BI 62329, I/A 10 (24/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-125-48
Empresa: PUNTO AZUL TOMELLOSO 2014 SL
Administrador Mancomunado
- ALQUILER ESTACIONES DEL NORTE SL
- ESERGUI INVERSIONES SL
- Estaciones De Servicio De Guipuzcoa Sociedad Anoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 663 , F 217, S 8, H CR 23738, I/A 7 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-13
Empresa: ERED FUEL & SERVICES SL
Administrador Mancomunado
- ALQUILER ESTACIONES DEL NORTE SL
- ESERGUI INVERSIONES SL
- Estaciones De Servicio De Guipuzcoa Sociedad Anoni
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5727 , F 156, S 8, H BI 70613, I/A 8 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-48
Empresa: DIRECT GASOIL SL
Administrador Mancomunado
- ESERGUI DISTESER SL
- ESERGUI INVERSIONES SL
- Estaciones De Servicio De Guipuzcoa Sociedad Anoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5666 , F 28, S 8, H BI 69015, I/A 4 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-48
VER MAS ACTOS
Información de ESTACIONES DE SERVICIO DE GUIPUZCOA SOCIEDAD ANONI
Mostramos los datos de ESTACIONES DE SERVICIO DE GUIPUZCOA SOCIEDAD ANONI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTACIONES DE SERVICIO DE GUIPUZCOA SOCIEDAD ANONI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos