ESQUIVEL RAMIREZ ADRIANA-REBECA
Informe ejecutivo de ESQUIVEL RAMIREZ ADRIANA-REBECA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESQUIVEL RAMIREZ ADRIANA-REBECA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CREACIONES QUANTUM SL | Administrador Unico | 21/12/2012 | 08/07/2016 |
CREACIONES QUANTUM SL | Liquidador | 08/07/2016 | 08/07/2016 |
IBERICA TELECOM IP 2020 SL | Socio Unico | 24/02/2011 | 17/04/2012 |
IBERICA TELECOM IP 2020 SL | Administrador Unico | 24/02/2011 | 17/04/2012 |
VINCULACIONES DE ESQUIVEL RAMIREZ ADRIANA-REBECA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESQUIVEL RAMIREZ ADRIANA-REBECA
Empresa: CREACIONES QUANTUM SL
Liquidador
- Esquivel Ramirez Adriana-rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30568 , F 60, S 8, H M 550150, I/A 2 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-28
Empresa: CREACIONES QUANTUM SL
Administrador Unico
- Esquivel Ramirez Adriana-rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30568 , F 60, S 8, H M 550150, I/A 2 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-28
Empresa: CREACIONES QUANTUM SL
Administrador Unico
- Esquivel Ramirez Adriana-rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30568 , F 58, S 8, H M 550150, I/A 1 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-28
Empresa: IBERICA TELECOM IP 2020 SL
Administrador Unico
- Esquivel Ramirez Adriana-rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3176 , F 71, S 8, H TF 48351, I/A 2 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-38
Empresa: IBERICA TELECOM IP 2020 SL
Socio Único
- Esquivel Ramirez Adriana-rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3176 , F 69, S 8, H TF 48351, I/A 1 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-38
Empresa: IBERICA TELECOM IP 2020 SL
Administrador Unico
- Esquivel Ramirez Adriana-rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3176 , F 69, S 8, H TF 48351, I/A 1 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-38
Información de ESQUIVEL RAMIREZ ADRIANA-REBECA
Mostramos los datos de ESQUIVEL RAMIREZ ADRIANA-REBECA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESQUIVEL RAMIREZ ADRIANA-REBECA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos